SAC SEGURIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Coruña, Km. 18,200
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAC SEGURIDAD SL
CIF B85309524
Capital Social 153010.0 Euros
Fecha de Constitución 27/12/2007
Nombres Anteriores
- SAC HEAD OFFICE SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GRUPO EMPRESARIAL SAC SL
VINCULACIONES DE SAC SEGURIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAC SEGURIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arteche Aguia Lander | Apoderado Mancomunado | 12/11/2013 | 06/04/2021 |
Arteche Eguia Lander | Representante | 02/08/2016 | 06/04/2021 |
ARTECHE SMART GRID SL | Administrador Mancomunado | 12/11/2013 | 06/04/2021 |
Barona Trapote Veronica | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2012 | 06/04/2021 |
Barona Trapote Veronica | Apoderado Mancomunado | 12/11/2013 | 06/04/2021 |
Chao Gomez Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2012 | 06/04/2021 |
Clemente Camardiel Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2012 | 06/04/2021 |
ELECTRONICA ARTECHE SMART GRID SL | Administrador Mancomunado | 12/11/2013 | 06/04/2021 |
Fernandez De Gamboa Irarragorri Mikel | Apoderado Mancomunado | 16/06/2014 | 06/04/2021 |
Fernandez De Gamboa Irarragorri Mikel | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2012 | 06/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAC SEGURIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 7, S 8, H M 453601, I/A 29 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 7, S 8, H M 453601, I/A 29 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 7, S 8, H M 453601, I/A 28 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 7, S 8, H M 453601, I/A 28 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 7, S 8, H M 453601, I/A 27 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 7, S 8, H M 453601, I/A 27 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
- CTRA DE LA CORUÑA Km 18,200 - VIA DE SERVICIO (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 6, S 8, H M 453601, I/A 26 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 6, S 8, H M 453601, I/A 25 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 6, S 8, H M 453601, I/A 25 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 6, S 8, H M 453601, I/A 24 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28