ORTIZ DE ZARATE ISASI ROBERTO
Informe ejecutivo de ORTIZ DE ZARATE ISASI ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE ORTIZ DE ZARATE ISASI ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTECHE HITACHI ENERGY INSTRUMENT TRANSFORMERS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2023 | 09/08/2024 |
ARTECHE HITACHI ENERGY INSTRUMENT TRANSFORMERS SL | Apoderado Mancomunado | 14/06/2023 | 09/08/2024 |
ARTECHE HITACHI ENERGY INSTRUMENT TRANSFORMERS SL | Apoderado Mancomunado | 09/08/2024 | |
ARTECHE HITACHI ENERGY INSTRUMENT TRANSFORMERS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/08/2024 | |
ARTECHE CENTRO DE TECNOLOGIA AIE | Apoderado | 21/12/2020 | |
ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS SL | Apoderado | 11/11/2020 | |
ARTECHE INSTRUMENT TRANSFORMERS SL | Apoderado | 23/11/2011 | 10/11/2020 |
ARTECHE INSTRUMENT TRANSFORMERS SL | Apoderado | 10/11/2020 | |
ARTECHE HITACHI ENERGY INSTRUMENT TRANSFORMERS SL | Apoderado Mancomunado | 23/05/2017 | 03/08/2020 |
GRUPO EMPRESARIAL SAC SL | Representante | 11/04/2018 | 13/05/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ORTIZ DE ZARATE ISASI ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ DE ZARATE ISASI ROBERTO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
Apoderado Mancomunado
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 14771, I/A 43 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-01
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camarero Espinosa Ana
- Del Castillo Cantera Maite
- Echavarria I Ñiguez De Heredia Iker
- Fernandez Valderrama Villar Lorena
- Fernandez Valderrama Villar Lorena
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Rico Mendiguren Carlos
- Rico Mendiguren Carlos
- Rico Mendiguren Carlos
- Rico Mendiguren Carlos
- Rico Mendiguren Carlos
- Sanz Domingo David
- Sanz Domingo David
- Sanz Domingo David
- Sanz Domingo David
- Sanz Domingo David
- Vicente Morales Ixone
Apoderado Mancomunado
- Camarero Espinosa Ana
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Rico Mendiguren Carlos
- Sanz Domingo David
- Sanz Domingo David
- Vicente Morales Ixone
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 184, S 8, H VI 14771, I/A 39 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-01
Empresa: ARTECHE CENTRO DE TECNOLOGIA AIE
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arteche Zubizarreta Jose Javier
- Calderero Gutierrez Alberto
- Gaytan De Ayala Otaegui Eduardo
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4630 , F 88, S 8, H BI 48345, I/A 23 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-48
Empresa: ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS SL
Apoderado
- Admiraal Willibrordus
- Aguirre Rodriguez Ana Maria
- Aguirre Rodriguez Ana Maria
- Allende Alonso Ruth
- Alzaga Elortegui Pedro Pablo
- Antuñano Lopez Roberto
- Arrien Bilbao Kemen
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Panera Alexander
- Arteche Panera Alexander
- Arteche Panera Alexander
- Bermeosolo Beitia Iratxe
- Bermeosolo Bestia Iratxe
- Calderero Gutierrez Alberto
- Conde Muñoz Enrique
- De Goñi Osle Jose Maria
- Del Pino Carrasco Enrique
- Delgado Arostegui Lucio
- Egaña Silva Isabel
- Elgezabal Fano Leire
- Fernandez Almeida Joseba
- Fowler Urizar Maria
- Gamez Martinez Alberto
- Gamez Martinez Alberto
- Gaytan De Ayala Otaegui Eduardo
- Gaytan De Ayala Otaegui Eduardo
- Gutierrez Zornoza Federico
- Ibarra Artaraz Jon Joseba
- Ibarra Artaraz Jon Joseba
- Jayo Laga Oriana
- Landeta Gamboa Joseba
- Larraona Sancho Igor
- Lopategui Arrieta Maria Pilar
- Lozano Hernandez Julian
- Lozano Hernandez Julian
- Madariaga Larrabe Maria Teresa
- Martinez De Argiñano Las Heras Josu
- Mimentza Martin Oihana
- Olea Niebla Nora
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Rodriguez Vazquez Pedro Francisco
- Rodriguez Vazquez Pedro Francisco
- Santisteban Mozo Raul
- Sastre Gonzalez Roberto
- Torre Cadiñanos Roberto Jesus
- Torrealday Erkiaga Itziar
- Torrontegui Gangoiti Cristina
- Urgatetxe Ruiz Garikoitz
- Urrestarazu Costales Gabriel
- Urrestarazu Costales Gabriel
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Villegas Portero Francisco Luis
- Villegas Portero Francisco Luis
- Zabala Ortega Gaizka
- Zaballa Erice Jaime
- Zugazaga Mardaras Lander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5941 , F 63, S 8, H BI 57676, I/A 51 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-48
Empresa: ARTECHE INSTRUMENT TRANSFORMERS SL
Apoderado
- Alzaga Elortegui Pedro Pablo
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Panera Alexander
- Arteche Panera Alexander
- Arteche Panera Alexander
- Arteche Panera Alexander
- Calderero Gutierrez Alberto
- De Arteche Eguia Lander
- De Goñi Osle Jose Maria
- De Goñi Osle Jose Maria
- De Goñi Osle Jose Maria
- Elgezabal Fano Leire
- Gaytan De Ayala Otaegui Eduardo
- Gaytan De Ayala Otaegui Eduardo
- Ibarra Artarz Jon Joseba
- Olea Niebla Nora
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Rementeria Sanz Santiago
- Rementeria Sanz Santiago Aitor
- Santisteban Mozo Raul
- Torre Cadiñanos Roberto Jesus
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 131, S 8, H BI 57673, I/A 25 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Admiraal Willibrordus
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 133, S 8, H VI 14771, I/A 28 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-01
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL SAC SL
Representante
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30225 , F 103, S 8, H M 526025, I/A 21 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-28
Empresa: ARTECHE CENTRO DE TECNOLOGIA AIE
Apoderado
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4630 , F 84, S 8, H BI 48345, I/A 20 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-48
Empresa: ARTECHE SMART GRID SL
Apoderado
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5371 , F 48, S 8, H BI 57710, I/A 28 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-48
Empresa: ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA
Apoderado
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478 , F 119, S 8, H BI 19910, I/A 82 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-48
VER MAS ACTOS
Información de ORTIZ DE ZARATE ISASI ROBERTO
Mostramos los datos de ORTIZ DE ZARATE ISASI ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ DE ZARATE ISASI ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos