ALLENDE ALONSO RUTH
Informe ejecutivo de ALLENDE ALONSO RUTH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE ALLENDE ALONSO RUTH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALLENDE ALONSO RUTH
Empresa: ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Allende Alonso Ruth
- Allende Alonso Ruth
- Alzaga Elortegui Pedro Pablo
- Arieta -araunabeña Lopez Iker
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Bharat Padalia
- Costa Gabriel Marcelo
- Donadon Rodriguez Alejandro Luis
- Larraona Sancho Igor
- Larraona Sancho Igor
- Martinez De Argiñano Las Heras Josu
- Morel Sylvain
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Ramirez Calvo Omar
- Salaberri Salazar Laura
- Salazar Peña Oscar
- Sangroniz Palacio Natalia
- Santisteban Mozo Raul
- Santisteban Mozo Raul
- Santisteban Mozo Raul
- Santisteban Mozo Raul
- Sastre Gonzalez Roberto
- Setien Diaz De Durana Gonzalo
- Tome Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 57676, I/A 77 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-48
Empresa: ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 19910, I/A 109 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-48
Empresa: ELECTROTECNICA ARTECHE SMART GRID SL
Apoderado
- Allende Alonso Ruth
- Allende Alonso Ruth
- Alzaga Elortegui Pedro Pablo
- Arieta -araunabeña Lopez Iker
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Bharat Padalia
- Dhyananshu Shankar
- Donadon Rodriguez Alejandro Luis
- Herrero Ramos Pilar
- Herrero Ramos Pilar
- Herrero Ramos Pilar
- Larraona Sancho Igor
- Larraona Sancho Igor
- Martinez De Argiñano Las Heras Josu
- Morel Sylvain
- Murugesh Sajeevappa
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Ramirez Calvo Omar
- Salazar Peña Oscar
- Salazar Peña Oscar
- Santisteban Mozo Raul
- Santisteban Mozo Raul
- Tome Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 57674, I/A 80 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-48
Empresa: ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS SL
Apoderado
- Admiraal Willibrordus Adrianus Wilhelmus
- Allende Alonso Ruth
- Andres Baranda Ruben
- Argueso Epelde Iratxe
- De Lucas Hernandez Ana
- Diaz Gangoiti Jorge
- Esteban Cuesta Gorane
- Fernandez De Aguirre Amilibia Ignacio
- Ibañez Hidalgo Saioa
- Paniagua Chavero Manuel
- Pardo Romero Maria
- Perez Cuadrado Luis Maria
- Rovira Tarabal Mariona
- Salaberri Salazar Laura
- Santisteban Mozo Raul
- Uriarte Garcia Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 57676, I/A 75 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-48
Empresa: ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA
Apoderado
- Admiraal Willibrordus Adrianus Wilhelmus
- Allende Alonso Ruth
- De Lucas Hernandez Ana
- Perez Cuadrado Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 19910, I/A 105 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-48
Empresa: ELECTROTECNICA ARTECHE SMART GRID SL
Apoderado
- Admiraal Willibrordus Adrianus Wilhelmus
- Allende Alonso Ruth
- Andres Baranda Ruben
- Argueso Epelde Iratxe
- De Lucas Hernandez Ana
- Diaz Gangoiti Jorge
- Esteban Cuesta Gorane
- Fernandez De Aguirre Amilibia Ignacio
- Herrero Ramos Pilar
- Ibañez Hidalgo Saioa
- Paniagua Chavero Manuel
- Pardo Romero Maria
- Perez Cuadrado Luis Maria
- Rovira Tarabal Mariona
- Sanchez Marchal Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 57674, I/A 77 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-48
Empresa: SAC MAKER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Allende Alonso Ruth
- Allende Alonso Ruth
- Allende Alonso Ruth
- Donadon Rodriguez Alejandro Luis
- Herrero Ramos Pilar
- Larraona Sancho Igor
- Larraona Sancho Igor
- Salazar Peña Oscar
- Santisteban Mozo Raul
- Vidal Alvarez Gorka
- Viteri Jusue Alaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 468389, I/A 73 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Admiraal Willibrordus
- Admiraal Willibrordus
- Aguinaco Vide Susana Lourdes
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- De Zabala De Arbaiza Jose Manuel
- Del Castillo Cantera Maite
- Elgezabal Fano Leire
- Elgezabal Fano Leire
- Elgezabal Fano Leire
- Gaytan De Ayala Otaegui Eduardo
- Ibañez Iturrioz Idoia
- Ibañez Iturrioz Idoia
- Iribar Gabika-aldekoa Inazio Jabier
- Larraona Sancho Igor
- Larraona Sancho Igor
- Lozano Hernandez Julian
- Lozano Hernandez Julian
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Orbe Gerrikabeitia Mireia
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Santisteban Mozo Raul
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
Apoderado Solidario
- Admiraal Willibrordus
- Admiraal Willibrordus
- Aguinaco Vide Susana Lourdes
- Aguinaco Vide Susana Lourdes
- Allende Alonso Ruth
- Allende Alonso Ruth
- Arieta -araunabeña Lopez Iker
- Chamorro Alonso Haizea
- De Lucas Hernandez Ana
- De Zabala De Arbaiza Jose Manuel
- De Zabala De Arbaiza Jose Manuel
- Elgezabal Fano Leire
- Elgezabal Fano Leire
- Fernandez De Gamboa Jose Ramon
- Gaytan De Ayala Otaegui Eduardo
- Gomez Orueta Edurne
- Guerra Aldama Aitor
- Hormaechea Escauriaza Gonzalo Manuel
- Ibañez Iturrioz Idoia
- Ibañez Iturrioz Idoia
- Iturrioz Urquiza Garazi
- Larraona Sancho Igor
- Larraona Sancho Igor
- Oraa O'shea Guillermo
- Orbe Gerrikabeitia Mireia
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Rico Mendiguren Carlos
- Rico Mendiguren Carlos
- Rodriguez Vazquez Pedro Francisco
- Rodriguez Vazquez Pedro Francisco
- Vara Pampliega Mikel
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Villegas Portero Francisco Luis
- Villegas Portero Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 185, S 8, H VI 14771, I/A 40 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-01
Empresa: ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS SL
Apoderado
- Admiraal Willibrordus
- Aguirre Rodriguez Ana Maria
- Aguirre Rodriguez Ana Maria
- Allende Alonso Ruth
- Alzaga Elortegui Pedro Pablo
- Antuñano Lopez Roberto
- Arrien Bilbao Kemen
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Panera Alexander
- Arteche Panera Alexander
- Arteche Panera Alexander
- Bermeosolo Beitia Iratxe
- Bermeosolo Bestia Iratxe
- Calderero Gutierrez Alberto
- Conde Muñoz Enrique
- De Goñi Osle Jose Maria
- Del Pino Carrasco Enrique
- Delgado Arostegui Lucio
- Egaña Silva Isabel
- Elgezabal Fano Leire
- Fernandez Almeida Joseba
- Fowler Urizar Maria
- Gamez Martinez Alberto
- Gamez Martinez Alberto
- Gaytan De Ayala Otaegui Eduardo
- Gaytan De Ayala Otaegui Eduardo
- Gutierrez Zornoza Federico
- Ibarra Artaraz Jon Joseba
- Ibarra Artaraz Jon Joseba
- Jayo Laga Oriana
- Landeta Gamboa Joseba
- Larraona Sancho Igor
- Lopategui Arrieta Maria Pilar
- Lozano Hernandez Julian
- Lozano Hernandez Julian
- Madariaga Larrabe Maria Teresa
- Martinez De Argiñano Las Heras Josu
- Mimentza Martin Oihana
- Olea Niebla Nora
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Oraa O'shea Guillermo
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Ortiz De Zarate Isasi Roberto
- Perez Jimenez Patricia
- Perez Jimenez Patricia
- Rodriguez Vazquez Pedro Francisco
- Rodriguez Vazquez Pedro Francisco
- Santisteban Mozo Raul
- Sastre Gonzalez Roberto
- Torre Cadiñanos Roberto Jesus
- Torrealday Erkiaga Itziar
- Torrontegui Gangoiti Cristina
- Urgatetxe Ruiz Garikoitz
- Urrestarazu Costales Gabriel
- Urrestarazu Costales Gabriel
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Vicente Morales Ixone
- Villegas Portero Francisco Luis
- Villegas Portero Francisco Luis
- Zabala Ortega Gaizka
- Zaballa Erice Jaime
- Zugazaga Mardaras Lander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5941 , F 63, S 8, H BI 57676, I/A 51 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-48
Empresa: SAC MAKER SA
Apoderado Mancomunado
- Admiraal Willibrordus
- Admiraal Willibrordus
- Aguinaco Vide Susana Lourdes
- Arteche Eguia Lander
- Arteche Eguia Lander
- Bilbao Eizmendi Mikel
- De Zabala De Arbaiza Jose Manuel
- Herrero Ramos Pilar
- Ibañez Iturrioz Idoia
- Ibarra Artaraz Jon Joseba
- Larraona Sancho Igor
- Oraa Oshea Guillermo
- Santisteban Mozo Raul
- Vicente Morales Ixone
Apoderado Solidario
- Admiraal Willibrordus
- Admiraal Willibrordus
- Aguinaco Vide Susana Lourdes
- Aguinaco Vide Susana Lourdes
- Allende Alonso Ruth
- Allende Alonso Ruth
- Allende Alonso Ruth
- Aranguren Terradillos Mikel
- Bilbao Eizmendi Mikel
- De Lucas Hernandez Ana
- De Zabala De Arbaiza Jose Manuel
- De Zabala De Arbaiza Jose Manuel
- Delgado Arostegui Lucio
- Egaña Silva Isabel
- Etxevarria Elizondo Iñaki
- Fernandez Guerra Manuel Fernando
- Fowler Urizar Maria
- Gonzalez Ormazabal Luis
- Guerra Aldama Aitor
- Herrero Ramos Pilar
- Ibañez Iturrioz Idoia
- Ibañez Iturrioz Idoia
- Ibarra Artaraz Jon Joseba
- Larraona Sancho Igor
- Larraona Sancho Igor
- Lopez Fernandez Gaizka
- Lopez Tellechea Alberto
- Rico Mendiguren Carlos
- Rodrigues Eufrasio Sandra Cristina
- Santisteban Mozo Raul
- Solis San Salvador Tomas
- Vidal Alvarez Gorka
- Viteri Jusue Alaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38242 , F 211, S 8, H M 468389, I/A 49 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-28
VER MAS ACTOS
Información de ALLENDE ALONSO RUTH
Mostramos los datos de ALLENDE ALONSO RUTH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALLENDE ALONSO RUTH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos