SA NOSTRA FINANCE SA - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social SA NOSTRA FINANCE SA
CIF A57495137
Fecha de Constitución 02/04/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BANCO MARE NOSTRUM SA
VINCULACIONES DE SA NOSTRA FINANCE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SA NOSTRA FINANCE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MARE NOSTRUM SA | Socio único | 18/02/2014 | |
BANCO MARE NOSTRUM SA | Socio Unico | 17/02/2012 | 18/02/2014 |
BEM MURCIA SL | Liquidador Solidario | 18/02/2014 | 18/02/2014 |
BEM MURCIA SL | Presidente | 18/02/2014 | |
BEM MURCIA SL | Consejero | 18/02/2014 | |
CAJA MURCIA FINANCE SAU | Liquidador Solidario | 18/02/2014 | 18/02/2014 |
CAJA MURCIA FINANCE SAU | Consejero | 18/02/2014 | |
CAJA MURCIA FINANCIE SAU | Consejero | 20/09/2013 | 18/02/2014 |
Colom Coll Francesc | Apoderado Mancomunado | 18/02/2014 | |
Duran Torrens Maria Inmaculada | Apoderado Mancomunado | 18/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SA NOSTRA FINANCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 136, S 8, H PM 58749, I/A 7 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 136, S 8, H PM 58749, I/A 7 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 136, S 8, H PM 58749, I/A 7 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 136, S 8, H PM 58749, I/A 7 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-07
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 136, S 8, H PM 58749, I/A 7 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-07
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 136, S 8, H PM 58749, I/A 6 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-07
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 136, S 8, H PM 58749, I/A 6 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-07
- Se derogan los artícujlos 21, 22, 23, 24 y 25 de los estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 135, S 8, H PM 58749, I/A 5 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-07
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion del articulo 20 de los estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 135, S 8, H PM 58749, I/A 5 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-07
- Otras modificaciones estatutarias: 20. Administración y Representacion.-. 21. Administración y Representacion, duracion del cargo.. 24. Administración y Representacion. Facultades.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 135, S 8, H PM 58749, I/A 4 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-07