SERNOSTRUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 17
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERNOSTRUM SL
CIF B83785139
Fecha de Constitución 27/11/2003
Nombres Anteriores
- BEM SERVICIOS INTEGRALES SL
- BEM MURCIA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente INNOSTRUM DIVISION INMOBILIARIA SL
Propietario BANCO MARE NOSTRUM SA
VINCULACIONES DE SERNOSTRUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERNOSTRUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arbos Tomas Sebastian | Vicesecretario No Consejero | 11/02/2016 | 30/12/2016 |
BANCO MARE NOSTRUM SA | Socio Unico | 15/01/2013 | 30/12/2016 |
Domenech Marti Gemma | Apoderado Solidario | 27/07/2015 | 30/12/2016 |
Eroles Figuera Maria Isabel | Apoderado Solidario | 12/12/2016 | 30/12/2016 |
Espigares Cerdan Joaquin | Representante | 21/07/2015 | 30/12/2016 |
Gelabert Pages Carlos | Apoderado Solidario | 12/12/2016 | 30/12/2016 |
GESTION GLOBAL DE PARTICIPACIONES SL | Consejero | 20/08/2013 | 30/12/2016 |
GESTION Y REPRESENTACION GLOBAL SL | Consejero | 20/08/2013 | 30/12/2016 |
Gonzalo Enriquez Alcina | Apoderado Solidario | 13/09/2010 | 30/12/2016 |
INNOSTRUM DIVISION INMOBILIARIA SL | Presidente | 24/07/2015 | 30/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERNOSTRUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 218, S 8, H M 343572, I/A 23 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 218, S 8, H M 343572, I/A 23 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 218, S 8, H M 343572, I/A 22 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 218, S 8, H M 343572, I/A 22 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 217, S 8, H M 343572, I/A 21 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 217, S 8, H M 343572, I/A 20 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 217, S 8, H M 343572, I/A 20 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 216, S 8, H M 343572, I/A 19 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Consejero
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 216, S 8, H M 343572, I/A 18 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 216, S 8, H M 343572, I/A 18 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28