KANOI TECH SA - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG BAZKARDO. CARRETARA N-1 S/N
Código Postal 20140
Municipio Andoain
Provincia Gipuzkoa
Razón Social KANOI TECH SA
CIF A20003414
Capital Social 2.404131779E7 Euros
Actividad Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
Fecha de Constitución 19/07/1935
Página Web www.sapa.es
Nombres Anteriores
- SA DE PLACENCIA DE LAS ARMAS
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KANOI TECH SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KANOI TECH SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aperribay Bedialauneta Ibon Valentin | Liquidador Solidario | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Aperribay Bedialauneta Ibon Valentin | Consejero | 11/03/2019 | 08/01/2020 |
Aperribay Bedialauneta Jokin | Liquidador Solidario | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Aperribay Bedialauneta Jokin | Consejero | 11/03/2019 | 08/01/2020 |
Aperribay Elosua Joaquin | Presidente | 11/03/2019 | 08/01/2020 |
Aperribay Elosua Joaquin | Consejero | 11/03/2019 | 08/01/2020 |
Calonje Hoces Alejandro | Secretario | 11/03/2019 | 08/01/2020 |
Calonje Hoces Alejandro | Consejero | 11/03/2019 | 08/01/2020 |
Falco Carrion Enrique | Consejero | 11/03/2019 | 08/01/2020 |
ACTOS BORME DE KANOI TECH SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 110, S 8, H SS 2003, I/A 105 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 110, S 8, H SS 2003, I/A 105 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 110, S 8, H SS 2003, I/A 105 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 110, S 8, H SS 2003, I/A 105 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Capital Anterior: | 583.606,79 | Euros |
Aumento de capital: | 23.457.711,00 | Euros |
Capital Actual: | 24.041.317,79 | Euros |
Porcentaje: | 4.019,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 109, S 8, H SS 2003, I/A 104 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-17-20
- POLIG BAZKARDO. CARRETARA N-1 S/N (ANDOAIN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 109, S 8, H SS 2003, I/A 103 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 109, S 8, H SS 2003, I/A 102 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-20
Empresa: SA DE PLACENCIA DE LAS ARMAS
- Modificación de la página web corporativaNueva página web: www.sapa.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 109, S 8, H SS 2003, I/A 101 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-20
Empresa: SA DE PLACENCIA DE LAS ARMAS
- KANOI TECH SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 109, S 8, H SS 2003, I/A 101 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-20