S.T.S. GESTIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PLOMO 7 - NAVE 4C Y 5C POLIGONO INDUSTRIAL RIU
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social S.T.S. GESTIO SL
CIF B43403534
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Administrador único
Propietario CERAN FIELDS INVESTMENTS SL
VINCULACIONES DE S.T.S. GESTIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE S.T.S. GESTIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERAN FIELDS INVESTMENTS SL | Socio Unico | 19/03/2014 | 02/07/2020 |
CERAN FIELDS INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 19/03/2014 | 02/07/2020 |
FORTUNY CAPITAL ADVISORY SL | Consejero | 02/01/2012 | 02/07/2020 |
Magdaleno De La Viuda David | Apoderado | 09/04/2015 | 02/07/2020 |
Magdaleno Fernandez Carlos | Liquidador | 02/07/2020 | 02/07/2020 |
Mucientes Rebollo Victor Manuel | Apoderado | 01/03/2012 | 09/04/2015 |
AMURA INDUSTRIAL PARTNERS SL | Consejero | 02/01/2012 | 19/03/2014 |
ANTER REUS SL | Consejero | 20/07/2012 | 19/03/2014 |
Barberan Puig Angel Matias | Apoderado Solidario | 02/01/2012 | 19/03/2014 |
Barberan Puig Angel Matias | Apoderado Solidario | 03/02/2012 | 19/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE S.T.S. GESTIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 81, S 8, H T 8832, I/A 26 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 81, S 8, H T 8832, I/A 26 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 81, S 8, H T 8832, I/A 26 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 81, S 8, H T 8832, I/A 26 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-43
- C/ PLOMO 7 - NAVE 4C Y 5C POLIGONO INDUSTRIAL RIU (TARRAGONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 80, S 8, H T 8832, I/A 25 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 80, S 8, H T 8832, I/A 24 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 80, S 8, H T 8832, I/A 23 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-43
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 79, S 8, H T 8832, I/A 22 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-43
- Modificado el articulo 11º de los estatutos sociales.- Adminstración y representacion de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2656 , F 153, S 8, H T 8832, I/A 21 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-43
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2656 , F 153, S 8, H T 8832, I/A 21 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-43