BARBERAN PUIG ANGEL MATIAS
Informe ejecutivo de BARBERAN PUIG ANGEL MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 48
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE BARBERAN PUIG ANGEL MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTER REUS SL | Presidente | 17/10/2023 | |
ANTER REUS SL | Consejero | 17/10/2023 | |
ANTER REUS SL | Apoderado | 17/10/2023 | |
STS INVERSIONS SL | Apoderado | 16/10/2023 | |
STS INVERSIONS SL | Presidente | 28/09/2011 | |
STS INVERSIONS SL | Consejero | 14/01/2011 | |
STS INVERSIONS SL | Apoderado | 17/08/2010 |
VINCULACIONES DE BARBERAN PUIG ANGEL MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBERAN PUIG ANGEL MATIAS
Empresa: ANTER REUS SL
Apoderado
- Barberan Puig Angel Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 70, S 8, H T 41358, I/A 9 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-43
Empresa: ANTER REUS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barberan Bulto Anna
- Barberan Bulto Xavier
- Barberan Puig Angel Matias
Presidente
- Barberan Puig Angel Matias
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 69, S 8, H T 41358, I/A 8 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-43
Empresa: ANTER REUS SL
Administrador Unico
- Barberan Puig Angel Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 69, S 8, H T 41358, I/A 8 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-43
Empresa: STS INVERSIONS SL
Apoderado
- Barberan Puig Angel Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 187, S 8, H T 2640, I/A 37 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-43
Empresa: STS INVERSIONS SL
Consejero Delegado
- Barberan Puig Angel Matias
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 187, S 8, H T 2640, I/A 36 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-43
Empresa: GESBROK CAPITAL SL
Consejero Delegado
- Barberan Puig Angel Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 148, S 8, H T 50642, I/A 6 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-43
Empresa: GESBROK CAPITAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barberan Puig Angel Matias
- Sanfeliu Delgado Gerard
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 148, S 8, H T 50642, I/A 6 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-43
Empresa: GESBROK ACTIVOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barberan Puig Angel Matias
- Sanfeliu Delgado Gerard
Consejero
- Barberan Puig Angel Matias
- Gras Sanchez Joan
- Lluis Burgueño Hernan
- Pamies Anguera Jordi
- Sanfeliu Delgado Gerard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130 , F 124, S 8, H T 54087, I/A 2 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-43
Empresa: GESBROK REAL ESTATE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barberan Puig Angel Matias
- Sanfeliu Delgado Gerard
Consejero Delegado Solidario
- Barberan Puig Angel Matias
- Sanfeliu Delgado Gerard
Consejero
- Barberan Puig Angel Matias
- Gras Sanchez Joan
- Lluis Burgueño Hernan
- Pamies Anguera Jordi
- Sanfeliu Delgado Gerard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130 , F 72, S 8, H T 54082, I/A 2 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-43
Empresa: GESBROK MANAGEMENT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barberan Puig Angel Matias
- Sanfeliu Delgado Gerard
Consejero Delegado Solidario
- Barberan Puig Angel Matias
- Sanfeliu Delgado Gerard
Consejero
- Barberan Puig Angel Matias
- Gras Sanchez Joan
- Lluis Burgueño Hernan
- Pamies Anguera Jordi
- Sanfeliu Delgado Gerard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129 , F 82, S 8, H T 54061, I/A 2 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-43
VER MAS ACTOS
Información de BARBERAN PUIG ANGEL MATIAS
Mostramos los datos de BARBERAN PUIG ANGEL MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBERAN PUIG ANGEL MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos