S I C C OCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Emili Sala, 1
Código Postal 03801
Municipio Alcoy/Alcoi
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social S I C C OCIO SL
CIF B53587655
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE S I C C OCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE S I C C OCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrachina Mataix Jose | Liquidador Solidario | 16/01/2013 | 03/05/2018 |
ENRILE SL | Liquidador Solidario | 16/01/2013 | 03/05/2018 |
LA UNION ALCOYANA SA DE SEGUROS Y RE | Liquidador Solidario | 16/01/2013 | 03/05/2018 |
LA UNION ALCOYANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero | 21/02/2011 | 03/05/2018 |
LA UNION ALCOYANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero Delegado Solidario | 21/02/2011 | 03/05/2018 |
LA UNION ALCOYANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Presidente | 21/02/2011 | 03/05/2018 |
LA UNION ALCOYANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2011 | 03/05/2018 |
COMERSAN SA | Consejero | 21/02/2011 | 16/01/2013 |
DIRECCION DE DESARROLLO SL | Consejero | 21/02/2011 | 16/01/2013 |
ENRILE SL | Consejero | 21/02/2011 | 16/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE S I C C OCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 164, S 8, H A 65643, I/A 12 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 164, S 8, H A 65643, I/A 12 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 163, S 8, H A 65643, I/A 11 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 163, S 8, H A 65643, I/A 11 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 163, S 8, H A 65643, I/A 11 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2455 , F 102, S 8, H A 65643, I/A 10 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-03
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2455 , F 102, S 8, H A 65643, I/A 10 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-03
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-03