S.I. COMARCAS CENTRALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Joan de Ribera, 11
Código Postal 03801
Municipio Alcoy/Alcoi
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social S.I. COMARCAS CENTRALES SL
CIF B53130555
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE S.I. COMARCAS CENTRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE S.I. COMARCAS CENTRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molto Molina Luis | Liquidador | 20/12/2016 | 05/10/2017 |
Cardona Salvador Ricardo | Vicepresidente | 15/04/2013 | 20/12/2016 |
Cardona Salvador Ricardo | Consejero | 15/04/2013 | 20/12/2016 |
CORPORACION EMPRESARIAL VECTALIA SA | Consejero | 15/04/2013 | 20/12/2016 |
ENRILE SL | Consejero Delegado Solidario | 15/04/2013 | 20/12/2016 |
ENRILE SL | Secretario | 15/04/2013 | 20/12/2016 |
ENRILE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/04/2013 | 20/12/2016 |
ENRILE SL | Consejero | 15/04/2013 | 20/12/2016 |
LA UNION ALCOYANA SA DE SEGUROS Y RE | Consejero Delegado Solidario | 15/04/2013 | 20/12/2016 |
LA UNION ALCOYANA SA DE SEGUROS Y RE | Consejero Delegado Mancomunado | 15/04/2013 | 20/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE S.I. COMARCAS CENTRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 65, S 8, H A 39847, I/A 14 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 65, S 8, H A 39847, I/A 14 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 64, S 8, H A 39847, I/A 13 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 64, S 8, H A 39847, I/A 13 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 64, S 8, H A 39847, I/A 13 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-03
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 64, S 8, H A 39847, I/A 12 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 64, S 8, H A 39847, I/A 12 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-03
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 64, S 8, H A 39847, I/A 12 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-6-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-6-03