RURAL IMAGEN 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Morondo Urra / Luis Morondo Urra Kalea, 4
Código Postal 31006
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social RURAL IMAGEN 2006 SL
CIF B31894041
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 03/08/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RURAL IMAGEN 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RURAL IMAGEN 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bariain Zaratiegui Felix | Consejero | 04/03/2009 | 28/01/2016 |
Bariain Zaratiegui Felix | Consejero Delegado | 04/03/2009 | 28/01/2016 |
Bariain Zaratiegui Felix | Liquidador Unico | 28/01/2016 | 28/01/2016 |
Bariain Zaratiegui Felix | Secretario | 16/07/2010 | 28/01/2016 |
Lezaun Indurain David | Presidente | 16/07/2010 | 28/01/2016 |
Lezaun Indurain David | Consejero | 16/07/2010 | 28/01/2016 |
Lezaun Indurain David | Consejero Delegado | 16/07/2010 | 28/01/2016 |
Palacios Ferrer Jose Andres | Consejero Delegado Mancomunado | 28/01/2016 | |
Palacios Ferrer Jose Andres | Consejero | 28/01/2016 | |
Palacios Ferrer Jose Andres | Apoderado | 28/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RURAL IMAGEN 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 197, S 8, H NA 24799, I/A 6 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 197, S 8, H NA 24799, I/A 6 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 197, S 8, H NA 24799, I/A 6 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 197, S 8, H NA 24799, I/A 6 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 197, S 8, H NA 24799, I/A 6 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-31
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 197, S 8, H NA 24799, I/A 6 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-31
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 197, S 8, H NA024799, I/A00005 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 197, S 8, H NA024799, I/A00005 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 197, S 8, H NA024799, I/A00005 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-132-31