RUBRICALL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgilio, 2
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RUBRICALL SL
CIF B66305905
Capital Social 403000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 29/05/2014
Nombres Anteriores
- BASIC & FUNDAMENTAL SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fernandez Gonzalez Clemente
Propietario AMPER SA
VINCULACIONES DE RUBRICALL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUBRICALL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPER SA | Socio Unico | 02/11/2021 | 11/11/2021 |
Cañas Nicolas Juan Isaac | Apoderado Solidario | 25/10/2019 | 11/11/2021 |
Castellano Del Olmo David | Apoderado | 14/06/2019 | 11/11/2021 |
Cejuela Rodriguez Jose Juan | Apoderado | 14/06/2019 | 11/11/2021 |
Cejuela Rodriguez Jose Juan | Apoderado Solidario | 25/10/2019 | 11/11/2021 |
Fernandez Gonzalez Clemente | Consejero | 14/06/2019 | 11/11/2021 |
Fernandez Gonzalez Clemente | Apoderado | 14/06/2019 | 11/11/2021 |
Fernandez Gonzalez Clemente | Presidente | 14/06/2019 | 11/11/2021 |
Fustel Gonzalez Maria Rosa | Apoderado | 14/06/2019 | 11/11/2021 |
Fustel Gonzalez Maria Rosa | Apoderado Solidario | 25/10/2019 | 11/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RUBRICALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32336 , F 203, S 8, H M 582097, I/A 10 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32336 , F 203, S 8, H M 582097, I/A 10 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32336 , F 202, S 8, H M 582097, I/A 9 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32336 , F 202, S 8, H M 582097, I/A 8 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32336 , F 201, S 8, H M 582097, I/A 7 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Apoderado
- Castellano Del Olmo David
- Cejuela Rodriguez Jose Juan
- Fernandez Gonzalez Clemente
- Fustel Gonzalez Maria Rosa
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Lopez Corona Antonia Maria
- Lopez Corona Antonia Maria
- Lopez Corona Antonia Maria
- Lopez Corona Antonia Maria
- Martin De Arana Isabel
- Martin De Arana Isabel
- Minguez Barroso Cristina
- Perez Calvo Francisco-javier
- Perez Sasia Basterra Javier
- Pinedo Hoyvik Alejandro
- Pozo Muñoz Lourdes
- Revenga Buigues Cesar
- Valenciano Alvarez Jairo
- Valenciano Alvarez Jairo
- Valenciano Alvarez Jairo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32336 , F 166, S 8, H M 582097, I/A 6 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
- C/ VIRGILIO 2 - EDIFICIO 4 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32336 , F 166, S 8, H M 582097, I/A 5 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32336 , F 166, S 8, H M 582097, I/A 5 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32336 , F 166, S 8, H M 582097, I/A 5 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32336 , F 164, S 8, H M 582097, I/A 4 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28