GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO
Informe ejecutivo de GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/09/2024 | |
AMPER SISTEMAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/09/2024 | |
VDI CHANNEL SPAIN SL | Apoderado | 16/01/2023 | |
ELECTROTECNICA INDUSTRIAL Y NAVAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2022 | |
ALFRED SMART SYSTEMS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2022 | |
SETELSA SECURITY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2022 | |
SETELSA SECURITY SL | Apoderado Mancomunado | 11/01/2022 | |
TITAN FIRE SYSTEM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2021 | |
AMPER SA | Apoderado | 16/07/2020 | |
WIRELESS WATTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/12/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO
Empresa: AMPER SISTEMAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Oliveira Astray Manuel
- Del Mazo Fernandez Marta
- Figueroa Besga Gonzalo Jose
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Morales De Los Rios Rodriguez De La Flor Juan Bosc
- Olaguibel Del Amo Maria
- Perez Calvo Jose Javier
- Perez Sasia Basterra Javier
- Pozo Muñoz Lourdes
- Sanchez Diaz Jesus
- Sanchez Martin Ricardo
- Sanchez Martin Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 31628, I/A 158 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: AMPER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 21107, I/A 497 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: VDI CHANNEL SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34326 , F 30, S 8, H M 617494, I/A 8 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: ELECTROTECNICA INDUSTRIAL Y NAVAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 110, S 8, H C 3225, I/A 28 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-15
Empresa: ALFRED SMART SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45881 , F 40, S 8, H B 501832, I/A 10 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08
Empresa: SETELSA SECURITY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnanz Flor Valentin
- Casado Vicente Pedro Andres
- Castellano Del Olmo David
- Codorniu Martinez Francisco Javier
- Cristobal Garcia Sara
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Gonzalez Alarcon Alfredo
- Martin Arana Isabel
- Mayoral Pinedo Julian
- Morenes Eulate Pedro
- Morente Moraga Natalia
- Muñoz Torres Victor
- Perez Calvo Javier
- Perez Sasia Basterra Javier
- Pozo Muñoz Lourdes
- Revenga Buigues Cesar
- Sanchez Alonso Cesar Antonio
- Sanchez Martin Ricardo
- Sanchez Martin Ricardo
- Valenciano Alvarez Jairo
- Valenciano Alvarez Jairo
- Valenciano Alvarez Jairo
Apoderado Mancomunado
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Valenciano Alvarez Jairo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 206, S 8, H S 12666, I/A 17 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-39
Empresa: TITAN FIRE SYSTEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4151 , F 134, S 8, H Z 59473, I/A 6 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-50
Empresa: AMPER SA
Apoderado
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Valenciano Alvarez Jairo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30649 , F 88, S 8, H M 21107, I/A 439 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: IBERWAVE INGENIERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Castellano Del Olmo David
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Martin De Arana Isabel
- Narvaez Riaran Jose Javier
- Narvaez Riaran Jose Javier
- Narvaez Riaran Jose Javier
- Nieto Montesano Francisco Miguel
- Nieto Montesano Francisco Miguel
- Nieto Montesano Francisco Miguel
- Peñas Manrique Juan Carlos
- Peñas Manrique Juan Carlos
- Peñas Manrique Juan Carlos
- Perez Calvo Francisco-javier
- Perez Sasia Basterra Javier
- Valenciano Alvarez Jairo
- Valenciano Alvarez Jairo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 162, S 8, H M 378775, I/A 5 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Apoderado
- Cañas Nicolas Juan Isaac
- Castellano Del Olmo David
- Cejuela Rodriguez Jose Juan
- Cristobal Garcia Sara
- Fustel Gonzalez Maria Rosa
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Martin De Arana Isabel
- Mayoral Pinedo Julian
- Minguez Barroso Cristina
- Moriente Moraga Natalia
- Perez Calvo Francisco-javier
- Perez Sasia Basterra Javier
- Pozo Muñoz Lourdes
- Sanchez Martin Ricardo
- Valenciano Alvarez Jairo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37911 , F 151, S 8, H M 401616, I/A 170 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO
Mostramos los datos de GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos