CRISTOBAL GARCIA SARA
Informe ejecutivo de CRISTOBAL GARCIA SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRISTOBAL GARCIA SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SETELSA SECURITY SL | Administrador Solidario | 22/06/2022 | 09/10/2023 |
SETELSA SECURITY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2022 | 09/10/2023 |
NUCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL SL | Apoderado | 09/01/2020 | 24/11/2021 |
VINCULACIONES DE CRISTOBAL GARCIA SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRISTOBAL GARCIA SARA
Empresa: SETELSA SECURITY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cristobal Garcia Sara
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 32, S 8, H S 12666, I/A 21 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-39
Empresa: SETELSA SECURITY SL
Administrador Solidario
- Cristobal Garcia Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 32, S 8, H S 12666, I/A 21 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-39
Empresa: SETELSA SECURITY SL
Administrador Solidario
- Cristobal Garcia Sara
- Muñoz Torres Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 31, S 8, H S 12666, I/A 18 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-39
Empresa: SETELSA SECURITY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnanz Flor Valentin
- Casado Vicente Pedro Andres
- Castellano Del Olmo David
- Codorniu Martinez Francisco Javier
- Cristobal Garcia Sara
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Gonzalez Alarcon Alfredo
- Martin Arana Isabel
- Mayoral Pinedo Julian
- Morenes Eulate Pedro
- Morente Moraga Natalia
- Muñoz Torres Victor
- Perez Calvo Javier
- Perez Sasia Basterra Javier
- Pozo Muñoz Lourdes
- Revenga Buigues Cesar
- Sanchez Alonso Cesar Antonio
- Sanchez Martin Ricardo
- Sanchez Martin Ricardo
- Valenciano Alvarez Jairo
- Valenciano Alvarez Jairo
- Valenciano Alvarez Jairo
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 206, S 8, H S 12666, I/A 17 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-39
Apoderado
- Cañas Nicolas Juan Isaac
- Castellano Del Olmo David
- Cejuela Rodriguez Jose Juan
- Cristobal Garcia Sara
- Fustel Gonzalez Maria Rosa
- Garcia Ecenarro Pedro Pablo
- Martin De Arana Isabel
- Mayoral Pinedo Julian
- Minguez Barroso Cristina
- Moriente Moraga Natalia
- Perez Calvo Francisco-javier
- Perez Sasia Basterra Javier
- Pozo Muñoz Lourdes
- Sanchez Martin Ricardo
- Valenciano Alvarez Jairo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37911 , F 151, S 8, H M 401616, I/A 170 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Información de CRISTOBAL GARCIA SARA
Mostramos los datos de CRISTOBAL GARCIA SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRISTOBAL GARCIA SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos