RSZ IMMOBILIENBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramon Gomez de la Serna, 22
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social RSZ IMMOBILIENBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT SL
CIF B92173913
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario R.S.B. INMO SPANIEN SL
VINCULACIONES DE RSZ IMMOBILIENBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RSZ IMMOBILIENBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Martin Vivaldi Veronica | Apoderado Solidario | 28/11/2011 | |
Frubeck Olmedo Fernando | Secretario | 07/11/2011 | 28/11/2011 |
Frubeck Olmedo Fernando | Consejero | 07/11/2011 | 28/11/2011 |
Fruhbeck Olmedo Fernando | Letrado Asesor | 28/11/2011 | |
Fruhberk Olmedo Fernando | Apoderado Solidario | 28/11/2011 | |
Gordillo Rodriguez Marta Isabel | Apoderado Solidario | 28/11/2011 | |
R.S.B. INMO SPANIEN SL | Socio Unico | 07/11/2011 | 28/11/2011 |
Schlund Richard | Presidente | 07/11/2011 | 28/11/2011 |
Schlund Richard | Consejero Delegado | 07/11/2011 | 28/11/2011 |
Schlund Richard | Consejero | 07/11/2011 | 28/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RSZ IMMOBILIENBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193, L 3103, F 172, S 8, H MA 44766, I/A 6 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193, L 3103, F 172, S 8, H MA 44766, I/A 6 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-29
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193, L 3103, F 172, S 8, H MA 44766, I/A 6 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-29
Consejero Delegado
Letrado Asesor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193, L 3103, F 172, S 8, H MA 44766, I/A 6 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193, L 3103, F 172, S 8, H MA 44766, I/A 5 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193, L 3103, F 172, S 8, H MA 44766, I/A 5 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193, L 3103, F 172, S 8, H MA 44766, I/A 5 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-206-29