SCHLUND RICHARD
Informe ejecutivo de SCHLUND RICHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SCHLUND RICHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R.S.B. INMO SPANIEN SL | Presidente | 07/10/2015 | |
R.S.B. INMO SPANIEN SL | Consejero Delegado | 07/10/2015 | |
R.S.B. INMO SPANIEN SL | Consejero | 07/10/2015 |
VINCULACIONES DE SCHLUND RICHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHLUND RICHARD
Empresa: R.S.B. INMO SPANIEN SL
Consejero Delegado
- Schlund Richard
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Fernando
- Mortl Claudia
- Schlund Richard
Presidente
- Schlund Richard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4324, L 3234, F 121, S 8, H MA 43366, I/A 13 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-29
Empresa: R.S.B. INMO SPANIEN SL
Consejero Delegado Solidario
- Mortl Claudia Andrea
- Schlund Richard
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Fernando
- Mortl Claudia Andrea
- Schlund Richard
Presidente
- Schlund Richard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4324, L 3234, F 120, S 8, H MA 43366, I/A 9 A (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-29
Empresa: R.S.B. INMO SPANIEN SL
Consejero Delegado Solidario
- Schlund Claudia
- Schlund Richard
Letrado Asesor
Presidente
- Schlund Richard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4324, L 3234, F 121, S 8, H MA 43366, I/A 11 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-29
Consejero Delegado
- Schlund Richard
Consejero
- Frubeck Olmedo Fernando
- Schlund Richard
- Zielke Dirk Holger
Letrado Asesor
Presidente
- Schlund Richard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193, L 3103, F 172, S 8, H MA 44766, I/A 6 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-29
Empresa: RSB INMO INVESTMENT SL
Consejero Delegado
- Schlund Richard
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Fernando
- Schlund Richard
- Schmidig Hans W
Presidente
- Schlund Richard
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3527, L 2439, F 102, S 8, H MA 69523, I/A 4 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-29
Consejero Delegado
- Schlund Richard
Consejero
- Frubeck Olmedo Fernando
- Schlund Richard
- Zielke Dirk Holger
Presidente
- Schlund Richard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193, L 3103, F 172, S 8, H MA 44766, I/A 5 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
Empresa: R.S.B. INMO SPANIEN SL
Consejero Delegado Solidario
- Schlund Claudia
- Schlund Richard
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Fernando
- Schlund Claudia
- Schlund Richard
- Schmidig Hans W
Presidente
- Schlund Richard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4324, L 3234, F 120, S 8, H MA 43366, I/A 9 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-29
Información de SCHLUND RICHARD
Mostramos los datos de SCHLUND RICHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHLUND RICHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos