ROYAL ALMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Mayor, 19
Código Postal 02630
Municipio La Roda
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROYAL ALMAR SL
CIF B02574986
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/11/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ROYAL ALMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROYAL ALMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Algarra Jaime | Administrador Solidario | 09/02/2017 | 07/12/2020 |
Martinez Algarra Jaime | Liquidador Solidario | 07/12/2020 | 07/12/2020 |
Martinez Algarra Manuel | Administrador Solidario | 18/11/2015 | 07/12/2020 |
Martinez Algarra Manuel | Liquidador Solidario | 07/12/2020 | 07/12/2020 |
Romero Algarra Ernesto | Administrador Solidario | 18/11/2015 | 07/12/2020 |
Romero Algarra Ernesto | Liquidador Solidario | 07/12/2020 | 07/12/2020 |
ACTOS BORME DE ROYAL ALMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 184, S 8, H AB 25083, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 184, S 8, H AB 25083, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-02
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 184, S 8, H AB 25083, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-02
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 184, S 8, H AB 25083, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 184, S 8, H AB 25083, I/A 2 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 182, S 8, H AB 25083, I/A 1 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-02
Dirección:PLAZA MAYOR 19 (RODA (LA))
Comienzo de operaciones:11/11/15
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:a) Servicios de intermediación inmobiliario. b) Agente Urbanizador. c)Gestoría, asesoramiento, fiscal e inmobiliario. d) Agente Bancario y financiero. e) Compraventa de acciones, valores inmobiliarios y fondos de inversión. f) Promociones de viviendas y naves industriales. g) Empresas de servicios s
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 182, S 8, H AB 25083, I/A 1 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-02