ROMERO ALGARRA ERNESTO
Informe ejecutivo de ROMERO ALGARRA ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROMERO ALGARRA ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KALADIS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Socio Unico | 04/12/2020 | 24/01/2024 |
KALADIS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 04/12/2020 | 24/01/2024 |
KALADIS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Liquidador | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
ATLANTERRA INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 19/10/2018 | 29/11/2022 |
ROYAL ALMAR SL | Administrador Solidario | 18/11/2015 | 07/12/2020 |
ROYAL ALMAR SL | Liquidador Solidario | 07/12/2020 | 07/12/2020 |
PROMOCIONES GERIATRICAS LA MANCHA SL | Apoderado Mancomunado | 16/10/2015 | 11/07/2017 |
PROMOCIONES GERIATRICAS LA MANCHA SL | Consejero | 16/10/2015 | 11/07/2017 |
VINCULACIONES DE ROMERO ALGARRA ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO ALGARRA ERNESTO
Empresa: KALADIS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Liquidador
- Romero Algarra Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41210 , F 22, S 8, H M 730635, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: KALADIS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Romero Algarra Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41210 , F 22, S 8, H M 730635, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: ATLANTERRA INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Martinez Algarra Jaime
- Martinez Algarra Manuel
- Romero Algarra Ernesto
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 762, F 147, S 8, H AB 27043, I/A 2 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-02
Empresa: ROYAL ALMAR SL
Liquidador Solidario
- Martinez Algarra Jaime
- Martinez Algarra Manuel
- Romero Algarra Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 184, S 8, H AB 25083, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-02
Empresa: ROYAL ALMAR SL
Administrador Solidario
- Martinez Algarra Jaime
- Martinez Algarra Manuel
- Romero Algarra Ernesto
Liquidador Solidario
- Martinez Algarra Jaime
- Martinez Algarra Manuel
- Romero Algarra Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 184, S 8, H AB 25083, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-02
Empresa: KALADIS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Romero Algarra Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41210 , F 20, S 8, H M 730635, I/A 1 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Empresa: KALADIS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Socio Único
- Romero Algarra Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41210 , F 20, S 8, H M 730635, I/A 1 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Empresa: ATLANTERRA INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Martinez Algarra Jaime
- Martinez Algarra Manuel
- Romero Algarra Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 762, F 146, S 8, H AB 27043, I/A 1 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-02
Empresa: PROMOCIONES GERIATRICAS LA MANCHA SL
Apoderado Mancomunado
- Romero Algarra Ernesto
Consejero
- Romero Algarra Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 217, S 8, H CU 5103, I/A 7 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-16
Empresa: ROYAL ALMAR SL
Administrador Solidario
- Martinez Algarra Manuel
- Romero Algarra Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961, L 725, F 182, S 8, H AB 25083, I/A 1 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-02
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO ALGARRA ERNESTO
Mostramos los datos de ROMERO ALGARRA ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO ALGARRA ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos