ROTACANDOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castelar, 7
Código Postal 11520
Municipio Rota
Provincia Cádiz
Razón Social ROTACANDOR SL
CIF B72017312
Capital Social 883175.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/12/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Laynez Bernal Rosario
VINCULACIONES DE ROTACANDOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROTACANDOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Laynez Bernal Rosario | Administrador Unico | 02/05/2019 | 16/04/2021 |
Laynez Bernal Rosario | Socio Unico | 02/08/2019 | 16/04/2021 |
Laynez Bernal Rosario | Liquidador | 16/04/2021 | 16/04/2021 |
Vazquez Laynez Carmen | Apoderado | 02/07/2019 | 16/04/2021 |
Laynez Sanchez Fernando | Administrador Unico | 02/05/2019 |
ACTOS BORME DE ROTACANDOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 177, S 8, H CA 31630, I/A 8 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 177, S 8, H CA 31630, I/A 8 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 177, S 8, H CA 31630, I/A 8 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 177, S 8, H CA 31630, I/A 8 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 177, S 8, H CA 31630, I/A 7 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 176, S 8, H CA 31630, I/A 6 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 176, S 8, H CA 31630, I/A 5 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 176, S 8, H CA 31630, I/A 5 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-250-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-195-11