LAYNEZ BERNAL ROSARIO
Informe ejecutivo de LAYNEZ BERNAL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAYNEZ BERNAL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROTACANDOR SL | Administrador Unico | 02/05/2019 | 16/04/2021 |
ROTACANDOR SL | Socio Unico | 02/08/2019 | 16/04/2021 |
ROTACANDOR SL | Liquidador | 16/04/2021 | 16/04/2021 |
VALDESROTA SL | Liquidador Solidario | 12/06/2019 | 12/06/2019 |
VINCULACIONES DE LAYNEZ BERNAL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAYNEZ BERNAL ROSARIO
Empresa: ROTACANDOR SL
Liquidador
- Laynez Bernal Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 177, S 8, H CA 31630, I/A 8 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-11
Empresa: ROTACANDOR SL
Administrador Unico
- Laynez Bernal Rosario
Liquidador
- Laynez Bernal Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 177, S 8, H CA 31630, I/A 8 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-11
Empresa: ROTACANDOR SL
Socio Único
- Laynez Bernal Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 177, S 8, H CA 31630, I/A 7 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-11
Empresa: VALDESROTA SL
Liquidador Solidario
- Laynez Bernal Maria Del Carmen
- Laynez Bernal Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1783 , F 9, S 8, H CA 31778, I/A 2 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-11
Empresa: VALDESROTA SL
Administrador Unico
Liquidador Solidario
- Laynez Bernal Maria Del Carmen
- Laynez Bernal Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1783 , F 9, S 8, H CA 31778, I/A 2 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-11
Empresa: ROTACANDOR SL
Administrador Unico
- Laynez Bernal Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 176, S 8, H CA 31630, I/A 5 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-11
Información de LAYNEZ BERNAL ROSARIO
Mostramos los datos de LAYNEZ BERNAL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAYNEZ BERNAL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos