ROSELLO GASTRONOMIC SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 97
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROSELLO GASTRONOMIC SA
CIF A58476185
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Moreno Murga Antonio
VINCULACIONES DE ROSELLO GASTRONOMIC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROSELLO GASTRONOMIC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dualde Balsach David | REP.ADM.CONC | 01/07/2015 | 15/01/2018 |
Llobet Bosch Joan | Apoderado | 12/04/2011 | 15/01/2018 |
Moreno Murga Antonio | Administrador Unico | 21/01/2015 | 15/01/2018 |
VDS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS SLP | Administrador Concursal | 15/01/2018 | |
VDS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS SLP | Administrador Concursal | 01/07/2015 | 28/02/2017 |
Flores Romeu David | Administrador Unico | 10/05/2013 | 21/01/2015 |
Bernal Dolz Joaquina | Administrador Unico | 26/02/2011 | 10/05/2013 |
Llobet Bosch Joan | Administrador Unico | 26/02/2011 |
ACTOS BORME DE ROSELLO GASTRONOMIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 213, S 8, H B 28013, I/A 16 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 321/2015, AUTO FIRME DE FECHA 20/12/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 213, S 8, H B 28013, I/A 16 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 213, S 8, H B 28013, I/A 16 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 321/2015, AUTO FIRME DE FECHA 21/04/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 213, S 8, H B 28013, I/A 15 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 213, S 8, H B 28013, I/A 15 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 16 DE MARZO DE 2015, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 213, S 8, H B 28013, I/A 14 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-08
- CL PAU CLARIS Num.97 P.4 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9223 , F 161, S 8, H B 28013, I/A 13 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9223 , F 161, S 8, H B 28013, I/A 12 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9223 , F 161, S 8, H B 28013, I/A 12 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9223 , F 161, S 8, H B 28013, I/A 11 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-08