BERNAL DOLZ JOAQUINA
Informe ejecutivo de BERNAL DOLZ JOAQUINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BERNAL DOLZ JOAQUINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL DOLZ JOAQUINA
Empresa: CHICOA SA
Administrador Unico
- Bernal Dolz Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 57, S 8, H B 28109, I/A 13 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-08
Empresa: CHICOA SA
Administrador Unico
- Bernal Dolz Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 57, S 8, H B 28109, I/A 12 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
Empresa: ROSELLO GASTRONOMIC SA
Administrador Unico
- Bernal Dolz Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9223 , F 161, S 8, H B 28013, I/A 11 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-08
Empresa: CHICOA SA
Administrador Unico
- Bernal Dolz Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 56, S 8, H B 28109, I/A 10 (26/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Empresa: ROSELLO GASTRONOMIC SA
Administrador Unico
- Bernal Dolz Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9223 , F 160, S 8, H B 28013, I/A 9 (26/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Información de BERNAL DOLZ JOAQUINA
Mostramos los datos de BERNAL DOLZ JOAQUINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL DOLZ JOAQUINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos