ROPYTEX ROPAS DEL LEVANTE SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam de Cervantes, 67
Código Postal 30800
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROPYTEX ROPAS DEL LEVANTE SLL
CIF B73647612
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 14/10/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ROPYTEX ROPAS DEL LEVANTE SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROPYTEX ROPAS DEL LEVANTE SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ana-maria Valero Ibañez | Administrador Mancomunado | 11/12/2009 | 17/01/2014 |
Antonio-luis Haro Garcia | Liquidador Mancomunado | 17/01/2014 | 17/01/2014 |
Antonio-luis Haro Garcia | Administrador Mancomunado | 11/12/2009 | 17/01/2014 |
Sebastiana Soler Sanchez | Liquidador Mancomunado | 17/01/2014 | 17/01/2014 |
Sebastiana Soler Sanchez | Administrador Mancomunado | 11/12/2009 | 17/01/2014 |
ACTOS BORME DE ROPYTEX ROPAS DEL LEVANTE SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 222, S 8, H MU 72464, I/A 3 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 222, S 8, H MU 72464, I/A 3 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 222, S 8, H MU 72464, I/A 3 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-30
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 222, S 8, H MU 72464, I/A 3 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-30
- En virtud de Diligencia de subsanación de fecha 31 de mayo de 2012 puesta por el Notario de Pulpí Don David Garrido Puente, se modifica el DNI de losAdministradores Don Antonio Luis Haro Garcia, que es el 23.242.728-D, y elde Doña Ana María Valero Ibañez que es el 23.253.374-Y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 221, S 8, H MU 72464, I/A 2 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 22, S 8, H MU 72464, I/A 1 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-30
Dirección:ALAM DE CERVANTES 67, LOCAL A (LORCA)
Comienzo de operaciones:14/10/09
Capital:15.000,00 Euros
Objeto social:Intermediarios y comercio mayor y menor de textiles, prendas de vestir, peleteria, calzado y articulos de cuero, muebles, articulos para el hogar, fontaneria y calefacción. Comercio de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción en general, material de protección, menaje, ferreteria,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 22, S 8, H MU 72464, I/A 1 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-30