ANTONIO-LUIS HARO GARCIA
Informe ejecutivo de ANTONIO-LUIS HARO GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO-LUIS HARO GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANCAR COMPLEMENTOS SL | Administrador Mancomunado | 15/07/2022 | |
ANCAR COMPLEMENTOS SL | Apoderado | 07/03/2018 |
VINCULACIONES DE ANTONIO-LUIS HARO GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO-LUIS HARO GARCIA
Empresa: ANCAR COMPLEMENTOS SL
Administrador Mancomunado
- Antonio-luis Haro Garcia
- Javier Horacio Rivarola Cidra
- Santos Alvarez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 99, S 8, H MU 94895, I/A 4 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-30
Empresa: ANCAR COMPLEMENTOS SL
Apoderado
- Antonio-luis Haro Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 98, S 8, H MU 94895, I/A 2 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-30
Empresa: ROPYTEX ROPAS DEL LEVANTE SLL
Liquidador Mancomunado
- Antonio-luis Haro Garcia
- Sebastiana Soler Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 222, S 8, H MU 72464, I/A 3 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-30
Empresa: ROPYTEX ROPAS DEL LEVANTE SLL
Administrador Mancomunado
- Ana-maria Valero Ibañez
- Antonio-luis Haro Garcia
- Sebastiana Soler Sanchez
Liquidador Mancomunado
- Antonio-luis Haro Garcia
- Sebastiana Soler Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 222, S 8, H MU 72464, I/A 3 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-30
Empresa: ROPYTEX ROPAS DEL LEVANTE SLL
Administrador Mancomunado
- Ana-maria Valero Ibañez
- Antonio-luis Haro Garcia
- Sebastiana Soler Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 22, S 8, H MU 72464, I/A 1 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-30
Información de ANTONIO-LUIS HARO GARCIA
Mostramos los datos de ANTONIO-LUIS HARO GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO-LUIS HARO GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos