RONISOL INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social SECT POBLAT TIPIC F-22 BAJOS - EDIFICIO NAUSICA-A
Municipio Castelló d'Empúries
Provincia Girona
Razón Social RONISOL INVEST SL
CIF B55222590
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nils Ballhausen
VINCULACIONES DE RONISOL INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RONISOL INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nils Ballhausen | Administrador Unico | 21/11/2019 | 16/02/2021 |
Nils Ballhausen | Liquidador | 16/02/2021 | 16/02/2021 |
Nils Ballhausen | Socio Unico | 21/11/2019 | 16/02/2021 |
Robert Gortz | Administrador Unico | 28/01/2015 | 21/11/2019 |
ACTOS BORME DE RONISOL INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 72, S 8, H GI 57773, I/A 4 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 72, S 8, H GI 57773, I/A 4 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 72, S 8, H GI 57773, I/A 4 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 72, S 8, H GI 57773, I/A 4 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 72, S 8, H GI 57773, I/A 4 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 72, S 8, H GI 57773, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
- SECT POBLAT TIPIC F-22 BAJOS - EDIFICIO NAUSICA-A (CASTELLO D'EMPURIES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 72, S 8, H GI 57773, I/A 2 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 72, S 8, H GI 57773, I/A 2 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 72, S 8, H GI 57773, I/A 2 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 70, S 8, H GI 57773, I/A 1 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-17