ROBERT GORTZ
Informe ejecutivo de ROBERT GORTZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBERT GORTZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOERTZ & PARTNER SL | Socio Unico | 25/10/2019 | 15/09/2021 |
GOERTZ & PARTNER SL | Liquidador | 15/09/2021 | 15/09/2021 |
GOERTZ & PARTNER SL | Administrador Unico | 15/09/2021 | |
RONISOL INVEST SL | Administrador Unico | 28/01/2015 | 21/11/2019 |
VINCULACIONES DE ROBERT GORTZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERT GORTZ
Empresa: GOERTZ & PARTNER SL
Liquidador
- Robert Gortz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 36, S 8, H GI 46141, I/A 3 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-17
Empresa: GOERTZ & PARTNER SL
Administrador Unico
- Robert Gortz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 36, S 8, H GI 46141, I/A 3 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-17
Empresa: RONISOL INVEST SL
Administrador Unico
- Robert Gortz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 72, S 8, H GI 57773, I/A 2 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
Empresa: GOERTZ & PARTNER SL
Socio Único
- Robert Gortz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 35, S 8, H GI 46141, I/A 2 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-17
Empresa: RONISOL INVEST SL
Administrador Unico
- Robert Gortz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 70, S 8, H GI 57773, I/A 1 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-17
Información de ROBERT GORTZ
Mostramos los datos de ROBERT GORTZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERT GORTZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos