ROLCAS 2005 SRL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social ROLCAS 2005 SRL
Capital Social 88810.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Nombres Anteriores
- ROLCAS 2005 SLL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROLCAS 2005 SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROLCAS 2005 SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nieto Toro Jose Antonio | Administrador Unico | 21/08/2012 | 21/06/2017 |
Nieto Toro Jose Antonio | Liquidador | 21/06/2017 | 21/06/2017 |
Nieto Capilla Eugenio | Administrador Unico | 05/02/2009 | 21/08/2012 |
Castro Casares Jose Antonio | Administrador Solidario | 05/02/2009 | |
Castro Casares Ruben | Administrador Solidario | 05/02/2009 | |
Roldan Ortega Maria Estefania | Administrador Solidario | 05/02/2009 |
ACTOS BORME DE ROLCAS 2005 SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 125, S 8, H GR 25998, I/A 7 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 125, S 8, H GR 25998, I/A 7 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 125, S 8, H GR 25998, I/A 7 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 125, S 8, H GR 25998, I/A 7 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-18
Capital Anterior: | 39.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 49.810,00 | Euros |
Capital Actual: | 88.810,00 | Euros |
Porcentaje: | 127,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 124, S 8, H GR 25998, I/A 6 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 124, S 8, H GR 25998, I/A 5 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 124, S 8, H GR 25998, I/A 5 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-18