NIETO CAPILLA EUGENIO
Informe ejecutivo de NIETO CAPILLA EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NIETO CAPILLA EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS VILLAS 1990 PIZZERIA SL | Apoderado | 26/03/2024 | |
GRUPO INVERSOL & GESTISOL 2007 SL | Apoderado | 26/03/2024 |
VINCULACIONES DE NIETO CAPILLA EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO CAPILLA EUGENIO
Empresa: GRUPO INVERSOL & GESTISOL 2007 SL
Apoderado
- Nieto Capilla Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295 , F 142, S 8, H GR 33977, I/A 6 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-18
Empresa: LAS VILLAS 1990 PIZZERIA SL
Apoderado
- Nieto Capilla Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 145, S 8, H GR 59563, I/A 2 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-18
Empresa: GRUPO INVERSOL & GESTISOL 2007 SL
Administrador Solidario
- Nieto Capilla Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295 , F 142, S 8, H GR 33977, I/A 3 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-18
Empresa: ROLCAS 2005 SRL
Administrador Unico
- Nieto Capilla Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 124, S 8, H GR 25998, I/A 5 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-18
Empresa: ROLCAS 2005 SLL
Administrador Unico
- Nieto Capilla Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 123, S 8, H GR 25998, I/A 4 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-18
Información de NIETO CAPILLA EUGENIO
Mostramos los datos de NIETO CAPILLA EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO CAPILLA EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos