ROJA DIGITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Urquijo, 34
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROJA DIGITAL SL
CIF B87605325
Capital Social 4000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/06/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Duarte Mota Da Silva Armando
VINCULACIONES DE ROJA DIGITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROJA DIGITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duarte Mota Da Silva Armando | Liquidador | 13/08/2024 | 13/08/2024 |
Duarte Mota Da Silva Armando | Socio Unico | 21/07/2016 | 13/08/2024 |
Duarte Mota Da Silva Armando | Administrador Unico | 21/07/2016 | 13/08/2024 |
ACTOS BORME DE ROJA DIGITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 629290, I/A 4 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 629290, I/A 4 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 629290, I/A 4 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 629290, I/A 4 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
- C/ MARQUES DE URQUIJO 34 3º - EXTERIOR IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34992 , F 13, S 8, H M 629290, I/A 3 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
- PASEO PINTOR ROSALES 44 - 6. IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34992 , F 13, S 8, H M 629290, I/A 2 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
- HA QUEDADO MODIFICADO EL NIE. DEL ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, DON ARMANDO DUARTE MOTA DA SILVA, SIENDO CORRECTO EL SIGUIENTE X9712912-N.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34992 , F 11, S 8, H M 629290, I/A 1/M (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34992 , F 11, S 8, H M 629290, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34992 , F 11, S 8, H M 629290, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Dirección:C/ CLAUDIO COELLO 20 - 3º IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/06/16
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:Consultoría para negocios y gestión, prestación de servicios administrativos y financieros a empresas, desarrollo de estudios, proyectos económicos y financieros, importación y exportación así como actividades relacionadas, inversión inmobiliaria y financiera nacional e internacional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34992 , F 11, S 8, H M 629290, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28