DUARTE MOTA DA SILVA ARMANDO
Informe ejecutivo de DUARTE MOTA DA SILVA ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DUARTE MOTA DA SILVA ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGIDELTA CATALUÑA SL | Administrador Unico | 15/10/2020 | |
DIGIDELTA NORTE SL | Administrador Unico | 11/09/2020 | |
DIGIDELTA DIMENSION CENTRO SL | Administrador Unico | 01/09/2020 |
VINCULACIONES DE DUARTE MOTA DA SILVA ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE MOTA DA SILVA ARMANDO
Empresa: ROJA DIGITAL SL
Liquidador
- Duarte Mota Da Silva Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 629290, I/A 4 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: ROJA DIGITAL SL
Administrador Unico
- Duarte Mota Da Silva Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 629290, I/A 4 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: DIGIDELTA CATALUÑA SL
Administrador Unico
- Duarte Mota Da Silva Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40991 , F 81, S 8, H M 727056, I/A 1 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-28
Empresa: DIGIDELTA NORTE SL
Administrador Unico
- Duarte Mota Da Silva Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40773 , F 120, S 8, H M 723344, I/A 1 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-28
Empresa: DIGIDELTA DIMENSION CENTRO SL
Administrador Unico
- Duarte Mota Da Silva Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40768 , F 190, S 8, H M 723255, I/A 1 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Empresa: ROJA DIGITAL SL
Administrador Unico
- Duarte Mota Da Silva Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34992 , F 11, S 8, H M 629290, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Empresa: ROJA DIGITAL SL
Socio Único
- Duarte Mota Da Silva Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34992 , F 11, S 8, H M 629290, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Información de DUARTE MOTA DA SILVA ARMANDO
Mostramos los datos de DUARTE MOTA DA SILVA ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE MOTA DA SILVA ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos