PUBLICIDAD Y NOTICIAS DE GALICIA SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SAN ROMAN 2
Municipio Nigrán
Provincia Pontevedra
Razón Social PUBLICIDAD Y NOTICIAS DE GALICIA SLNE
CIF B27767151
Capital Social 3012.0 Euros
Fecha de Constitución 09/01/2012
Nombres Anteriores
- RODRIGUEZ MARTINEZ ANA PAULA 004216466M SLNE
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodriguez Martinez Ana Paula
VINCULACIONES DE PUBLICIDAD Y NOTICIAS DE GALICIA SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUBLICIDAD Y NOTICIAS DE GALICIA SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Nogueira Jose Arturo | Liquidador Unico | 14/09/2015 | 15/12/2015 |
Rodriguez Martinez Ana Paula | Socio Unico | 10/01/2012 | 15/12/2015 |
Rodriguez Martinez Ana Paula | Administrador Unico | 10/01/2012 | 14/09/2015 |
ACTOS BORME DE PUBLICIDAD Y NOTICIAS DE GALICIA SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760, L 3760, F 211, S 6, H PO 52398, I/A 4 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-36
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760, L 3760, F 211, S 6, H PO 52398, I/A 4 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760, L 3760, F 211, S 6, H PO 52398, I/A 3 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760, L 3760, F 211, S 6, H PO 52398, I/A 3 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-36
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760, L 3760, F 211, S 6, H PO 52398, I/A 3 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760, L 3760, F 211, S 6, H PO 52398, I/A 3 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-36
- PUBLICIDAD Y NOTICIAS DE GALICIA SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760, L 3760, F 211, S 6, H PO 52398, I/A 2 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760, L 3760, F 210, S 6, H PO 52398, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760, L 3760, F 210, S 6, H PO 52398, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-36
Dirección:C/ SAN ROMAN 2 (NIGRAN)
Comienzo de operaciones:09/01/12
Capital:3.012,00 Euros
Objeto social:La actividad agrícola. La actividad ganadera. La actividad forestal. La actividad pesquera. La actividad industrial. La actividad de construcción. Laactividad comercial. La actividad turística. La actividad de transportes. La actividad de comunicaciones. La actividad de intermediación. La actividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760, L 3760, F 210, S 6, H PO 52398, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-36