RIVISA SEGURIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social CR DE GRANOLLERS A SABADELL, KM 12,4
Código Postal 08185
Municipio Lliçà de Vall
Provincia Barcelona
Razón Social RIVISA SEGURIDAD SL
CIF B65446957
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios de sistemas de seguridad
Fecha de Constitución 16/11/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RIVISA SEGURIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIVISA SEGURIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Sanchez Ana Maria | Apoderado | 15/05/2012 | 15/01/2015 |
Riviere Llobet Jaime Alfonso | Presidente | 25/07/2012 | 15/01/2015 |
Riviere Llobet Jaime Alfonso | Consejero | 25/07/2012 | 15/01/2015 |
Riviere Llobet Jaime Alfonso | Apoderado | 25/07/2012 | 15/01/2015 |
Riviere Llobet Jaime Alfonso | Liquidador | 15/01/2015 | 15/01/2015 |
Riviere Llobet Miguel | Secretario | 25/07/2012 | 15/01/2015 |
Riviere Llobet Miguel | Consejero | 25/07/2012 | 15/01/2015 |
Riviere Llobet Miguel | Apoderado | 25/07/2012 | 15/01/2015 |
Riviere Miro Sans Diego | Consejero | 25/07/2012 | 15/01/2015 |
Riviere Miro Sans Diego | Apoderado | 15/05/2012 | 15/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RIVISA SEGURIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 160, S 8, H B 407104, I/A 7 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 160, S 8, H B 407104, I/A 7 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 160, S 8, H B 407104, I/A 7 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 159, S 8, H B 407104, I/A 6 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 158, S 8, H B 407104, I/A 5 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 158, S 8, H B 407104, I/A 4 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 158, S 8, H B 407104, I/A 4 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 156, S 8, H B 407104, I/A 3 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 155, S 8, H B 407104, I/A 2 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08