ROVIRA PEDREGAL JAVIER
Informe ejecutivo de ROVIRA PEDREGAL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROVIRA PEDREGAL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGA ARPASA SL | Apoderado | 17/12/2014 | |
LEVANTINA DE CERRAMIENTOS Y MALLAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/12/2014 | |
RIVISA INDUSTRIAL DE CERRAMIENTOS METALICOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2014 |
VINCULACIONES DE ROVIRA PEDREGAL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROVIRA PEDREGAL JAVIER
Empresa: ARGA ARPASA SL
Apoderado
- Perez Sanchez Ana Maria
- Riviere Giro Alex
- Rovira Pedregal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 91, S 8, H NA 10884, I/A 31 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
Empresa: ARGA ARPASA SL
Apoderado
- Perez Sanchez Ana Maria
- Perez Sanchez Ana Maria
- Riviere Giro Alex
- Riviere Miro Sans Diego
- Riviere Miro Sans Diego
- Riviere Miro Sans Jaime
- Rovira Pedregal Javier
- Rovira Pedregal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 91, S 8, H NA 10884, I/A 30 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
Apoderado
- Perez Sanchez Ana Maria
- Riviere Giro Alex
- Riviere Miro Sans Diego
- Rovira Pedregal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9625, L 6907, F 178, S 8, H V 37384, I/A 40 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Sanchez Ana Maria
- Riviere Giro Alex
- Rovira Pedregal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9625, L 6907, F 176, S 8, H V 37384, I/A 37 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Sanchez Ana Maria
- Riviere Giro Alex
- Rovira Pedregal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40674 , F 174, S 8, H B 120552, I/A 50 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Sanchez Ana Maria
- Riviere Giro Alex
- Rovira Pedregal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40674 , F 173, S 8, H B 120552, I/A 48 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Empresa: RIVISA SEGURIDAD SL
Apoderado
- Perez Sanchez Ana Maria
- Riviere Miro Sans Diego
- Rovira Pedregal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42291 , F 155, S 8, H B 407104, I/A 2 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-08
Información de ROVIRA PEDREGAL JAVIER
Mostramos los datos de ROVIRA PEDREGAL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROVIRA PEDREGAL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos