RIVERA MOTA SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social RIVERA MOTA SL
CIF B46142683
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Página Web www.riveramusica.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RIVERA MOTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIVERA MOTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camarasa Canoves Vicente | Auditor | 03/11/2009 | 11/02/2019 |
J A FUSTER Y ASOCIADOS SL PROFESION | Auditor | 26/03/2010 | 11/02/2019 |
Molina Sario Jose | Interventor Junta Directiva | 15/11/2016 | 11/02/2019 |
Ribelles Arellano Maria Ascension | Administrador Concursal | 08/05/2017 | 11/02/2019 |
Ten Vercher Salvador | Auditor | 13/07/2009 | 11/02/2019 |
Rivera Mota Eusebio | Administrador Unico | 27/04/2015 | 08/05/2017 |
Ribelles Arellano Maria Ascension | Administrador Concursal | 19/04/2013 | 27/04/2015 |
Rivera Mota Jose Luis | Administrador Unico | 11/02/2013 | 27/04/2015 |
Rivera Mota Enrique | Administrador Solidario | 11/02/2013 | |
Rivera Mota Eusebio | Administrador Solidario | 11/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RIVERA MOTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 146, S 8, H V 22147, I/A 17 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIVERA MOTA SL
Nif:B46142683
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:13/10/2016
Número Procedimiento Concursal:103/2013
Datos Registrales:
Tomo:
4325
Libro:
1637
Folio:
146
Hoja:
8-22147
Inscripción:
17
Fecha Inscripción11/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 146, S 8, H V 22147, I/A 17 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIVERA MOTA SL
Nif:B46142683
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:EDUARDO PASTOR MARTINEZ
Fecha de Resolución:16/01/2019
Número Procedimiento Concursal:103/2013
Datos Registrales:
Tomo:
4325
Libro:
1637
Folio:
146
Hoja:
8-22147
Inscripción:
17
Fecha Inscripción11/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 146, S 8, H V 22147, I/A 17 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 146, S 8, H V 22147, I/A 16 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIVERA MOTA SL
Nif:B46142683
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:13/10/2016
Número Procedimiento Concursal:103/2013
Datos Registrales:
Tomo:
4325
Libro:
1637
Folio:
146
Hoja:
8-22147
Inscripción:
16
Fecha Inscripción08/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 146, S 8, H V 22147, I/A 16 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIVERA MOTA SL
Nif:B46142683
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:13/10/2016
Número Procedimiento Concursal:103/2013
Datos Registrales:
Tomo:
4325
Libro:
1637
Folio:
146
Hoja:
8-22147
Inscripción:
16
Fecha Inscripción08/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 146, S 8, H V 22147, I/A 16 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIVERA MOTA SL
Nif:B46142683
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:13/10/2016
Número Procedimiento Concursal:103/2013
Datos Registrales:
Tomo:
4325
Libro:
1637
Folio:
146
Hoja:
8-22147
Inscripción:
16
Fecha Inscripción08/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 146, S 8, H V 22147, I/A 16 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 146, S 8, H V 22147, I/A 16 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-46
Interventor Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 146, S 8, H V 22147, I/A 15 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 145, S 8, H V 22147, I/A 14 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-46