CAMARASA CANOVES VICENTE
Informe ejecutivo de CAMARASA CANOVES VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CAMARASA CANOVES VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAGICEX GLOBAL TRADE SL | Apoderado Solidario | 30/04/2024 | |
CAMARASA & GIMENO SL | Presidente | 23/03/2021 | |
CAMARASA & GIMENO SL | Consejero | 23/03/2021 | |
TRANSPORTES HERMANOS LUCAS SAIZ SL | Auditor | 14/11/2014 | |
EMILIO PEÑA SA | Auditor Suplente | 10/07/2014 | |
TRANSPORTES HERMANOS LUCAS SAIZ SL | Auditor | 07/07/2014 | |
TRANSPORTES HERMANOS LUCAS SAIZ SL | Auditor | 08/02/2013 |
VINCULACIONES DE CAMARASA CANOVES VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARASA CANOVES VICENTE
Empresa: CAGICEX GLOBAL TRADE SL
Apoderado Solidario
- Camarasa Canoves Vicente
- Camarasa Gimeno Vicente Daniel
- Gimeno Badia Maria Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9071, L 6355, F 136, S 8, H V 135123, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-46
Empresa: CAMARASA & GIMENO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Camarasa Canoves Vicente
- Camarasa Gimeno Maria Ester
- Gimeno Badia Maria Vicenta
Presidente
- Camarasa Canoves Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027, L 3333, F 158, S 8, H V 59273, I/A 6 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-46
Empresa: ELVIRA ELISA LLANEZA DURA SL
Auditor
- Camarasa Canoves Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 583, F 119, S 8, H CS 16285, I/A 4 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-12-12
Empresa: TRANSPORTES HERMANOS LUCAS SAIZ SL
Auditor
- Camarasa Canoves Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5753, L 3060, F 218, S 8, H V 53536, I/A 10 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-46
Empresa: SUCESORES DE JUAN AGUILAR SL
Auditor Suplente
- Camarasa Canoves Vicente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 400, F 163, S 8, H CS 7808, I/A 14 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-111-12
Empresa: TRANSPORTES HERMANOS LUCAS SAIZ SL
Auditor
- Camarasa Canoves Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5753, L 3060, F 218, S 8, H V 53536, I/A 9 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-46
Empresa: JUAN AGUILAR MARCO SL
Auditor Suplente
- Camarasa Canoves Vicente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326, L 2634, F 129, S 8, H V 44286, I/A 23 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-46
Empresa: SUCESORES DE JUAN AGUILAR SL
Auditor Suplente
- Camarasa Canoves Vicente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718, L 285, F 47, S 8, H CS 7808, I/A 12 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-12
Empresa: EMILIO PEÑA SA
Auditor Suplente
- Camarasa Canoves Vicente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3948, L 1260, F 51, S 8, H V 17093, I/A 38 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-46
Empresa: TRANSPORTES HERMANOS LUCAS SAIZ SL
Auditor
- Camarasa Canoves Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5753, L 3060, F 217, S 8, H V 53536, I/A 7 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-46
VER MAS ACTOS
Información de CAMARASA CANOVES VICENTE
Mostramos los datos de CAMARASA CANOVES VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARASA CANOVES VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos