RIO PERLA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social RIO PERLA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RIO PERLA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIO PERLA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DEPOSITARIO BBV SA | EntidDeposit | 13/09/2017 | |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 13/09/2017 | |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 18/09/2014 | 13/09/2017 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 18/09/2014 | 13/09/2017 |
BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA | Apoderado | 13/09/2017 | |
Benito Cano Paloma | Liquidador Solidario | 13/09/2017 | 13/09/2017 |
Benito Cano Paloma | Secretario | 08/02/2010 | 13/09/2017 |
Benito Cano Paloma | Consejero | 08/02/2010 | 13/09/2017 |
Loureiro Botana Concepcion | Vicesecret. | 13/09/2017 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 14/11/2011 | 13/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RIO PERLA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 5, S 8, H M 314609, I/A 26 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 5, S 8, H M 314609, I/A 26 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 5, S 8, H M 314609, I/A 26 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 5, S 8, H M 314609, I/A 26 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 5, S 8, H M 314609, I/A 26 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28
- Aumento de capital social en la cantidad de 223.665 euros, mediante el aumento del valor de todas las acciones de capital suscrito, se establecen nuevas cifras de capital social inicial 2.400.011,25 euros y capital estatutario máximo 24.000.112,5 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 5, S 8, H M 314609, I/A 25 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 5º de los Estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 5, S 8, H M 314609, I/A 25 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
- C/ AZUL 4 - CIUDAD BBVA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 5, S 8, H M 314609, I/A 24 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 4, S 8, H M 314609, I/A 23 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 4, S 8, H M 314609, I/A 22 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28