UTANDE REIGOSA LIDIA
Informe ejecutivo de UTANDE REIGOSA LIDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UTANDE REIGOSA LIDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCHIVO DOS MIL SA | Administrador Unico | 10/12/2009 |
VINCULACIONES DE UTANDE REIGOSA LIDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UTANDE REIGOSA LIDIA
Empresa: ARCHIVO DOS MIL SA
Administrador Unico
- Utande Reigosa Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 8282, I/A 11 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-15
Empresa: ARCHIVO DOS MIL SA
Administrador Unico
- Utande Reigosa Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 202, S 8, H C 8282, I/A 8 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-15
Empresa: RIO PERLA INVERSIONES SICAV
Liquidador Solidario
- Benito Cano Paloma
- Utande Reigosa Lidia
- Utande Reigosa Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 5, S 8, H M 314609, I/A 26 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28
Empresa: RIO PERLA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Benito Cano Paloma
- Utande Reigosa Lidia
- Utande Reigosa Ruth
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Utande Reigosa Lidia
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 5, S 8, H M 314609, I/A 26 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28
Empresa: ARCHIVO DOS MIL SA
Administrador Unico
- Utande Reigosa Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 202, S 8, H C 8282, I/A 7 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-15
Empresa: RIO PERLA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Utande Reigosa Lidia
Presidente
- Utande Reigosa Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 2, S 8, H M 314609, I/A 19 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: RIO PERLA INVERSIONES SICAV
Consejero
Presidente
- Utande Reigosa Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 1, S 8, H M 314609, I/A 16 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-28
Empresa: ARCHIVO DOS MIL SA
Administrador Unico
- Utande Reigosa Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 202, S 8, H C 8282, I/A 5 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-15
Información de UTANDE REIGOSA LIDIA
Mostramos los datos de UTANDE REIGOSA LIDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UTANDE REIGOSA LIDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos