RIO MAPOLERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 178
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RIO MAPOLERA SL
CIF B84874981
Fecha de Constitución 10/10/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RIO MAPOLERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIO MAPOLERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gila Garcia Serapio | Administrador Solidario | 23/12/2011 | 14/12/2018 |
Montes De Torre Jose Pablo | Liquidador | 14/12/2018 | 14/12/2018 |
Montes De Torre Jose Pablo | Administrador Solidario | 23/12/2011 | 14/12/2018 |
Gila Garcia Serapio | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2011 | |
Gila Garcia Serapio | Consejero | 23/12/2011 | |
Montes De Torre Jose Pablo | Secretario | 23/12/2011 | |
Montes De Torre Jose Pablo | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2011 | |
Montes De Torre Jose Pablo | Consejero | 23/12/2011 | |
Montes Delgado Jose | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2011 | |
Montes Delgado Jose | Presidente | 23/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RIO MAPOLERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23407 , F 82, S 8, H M 419819, I/A 3 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23407 , F 82, S 8, H M 419819, I/A 3 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23407 , F 82, S 8, H M 419819, I/A 3 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23407 , F 82, S 8, H M 419819, I/A 3 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23407 , F 81, S 8, H M 419819, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23407 , F 81, S 8, H M 419819, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23407 , F 81, S 8, H M 419819, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-237-28