GILA GARCIA SERAPIO
Informe ejecutivo de GILA GARCIA SERAPIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GILA GARCIA SERAPIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS MAPOLERA SL | Apoderado Solidario | 11/07/2016 | |
RIO LACARON SL | Administrador Solidario | 13/04/2012 | |
MONTERIA INVERSIONES PATRIMONIALES SL | Administrador Unico | 11/08/2011 |
VINCULACIONES DE GILA GARCIA SERAPIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILA GARCIA SERAPIO
Empresa: RIO MAPOLERA SL
Administrador Solidario
- Gila Garcia Serapio
- Montes De Torre Jose Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23407 , F 82, S 8, H M 419819, I/A 3 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: RIO TAMAJON SL
Administrador Solidario
- Gila Garcia Serapio
- Montes De Torre Jose Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23102 , F 171, S 8, H M 414007, I/A 3 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: ARIDOS MAPOLERA SL
Apoderado Solidario
- De Castro Gonzalez Juan Pablo
- Gila Garcia Serapio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29515 , F 169, S 8, H M 531209, I/A 4 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Empresa: RIO ARIMOSAN SL
Administrador Solidario
- Gila Garcia Serapio
- Ortega Menendez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23632 , F 206, S 8, H M 286078, I/A C (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-28
Empresa: RIO LACARON SL
Administrador Solidario
- Gila Garcia Serapio
- Montes De Torre Jose Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 208, S 8, H BA 18704, I/A 3 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-06
Empresa: RIO LACARON SL
Consejero Delegado Solidario
- Gila Garcia Serapio
- Montes Delgado Jose
Consejero
- Gila Garcia Serapio
- Montes De Torre Jose Pablo
- Montes Delgado Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 208, S 8, H BA 18704, I/A 3 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-06
Empresa: RIO TAMAJON SL
Administrador Solidario
- Gila Garcia Serapio
- Montes De Torre Jose Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23102 , F 170, S 8, H M 414007, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Empresa: RIO TAMAJON SL
Consejero Delegado Solidario
- Gila Garcia Serapio
- Montes De Torre Jose Pablo
- Montes Delgado Jose
Consejero
- Gila Garcia Serapio
- Montes De Torre Jose Pablo
- Montes Delgado Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23102 , F 170, S 8, H M 414007, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Empresa: RIO MAPOLERA SL
Administrador Solidario
- Gila Garcia Serapio
- Montes De Torre Jose Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23407 , F 81, S 8, H M 419819, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Empresa: RIO MAPOLERA SL
Consejero Delegado Solidario
- Gila Garcia Serapio
- Montes De Torre Jose Pablo
- Montes Delgado Jose
Consejero
- Gila Garcia Serapio
- Montes De Torre Jose Pablo
- Montes Delgado Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23407 , F 81, S 8, H M 419819, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
VER MAS ACTOS
Información de GILA GARCIA SERAPIO
Mostramos los datos de GILA GARCIA SERAPIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILA GARCIA SERAPIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos