RINCON TURISTICO LAS NUBES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Porlier, 6
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social RINCON TURISTICO LAS NUBES SL
CIF B76579614
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 27/07/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Carlos Quemada Conde
VINCULACIONES DE RINCON TURISTICO LAS NUBES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RINCON TURISTICO LAS NUBES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Quemada Conde | Administrador Unico | 01/03/2013 | 29/01/2021 |
Carlos Quemada Conde | Socio Unico | 23/10/2013 | 29/01/2021 |
Quemada Conde Carlos | Administrador Unico | 29/01/2021 | |
Quemada Conde Carlos | Liquidador | 29/01/2021 | 29/01/2021 |
Brito Rodriguez Ana Belen | Socio Unico | 23/08/2012 | 01/03/2013 |
Brito Rodriguez Ana Belen | Administrador Unico | 23/08/2012 | 01/03/2013 |
ACTOS BORME DE RINCON TURISTICO LAS NUBES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 118, S 8, H TF 50627, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 118, S 8, H TF 50627, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 118, S 8, H TF 50627, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 118, S 8, H TF 50627, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 118, S 8, H TF 50627, I/A 3 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 118, S 8, H TF 50627, I/A 2 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 118, S 8, H TF 50627, I/A 2 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 118, S 8, H TF 50627, I/A 2 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 117, S 8, H TF 50627, I/A 1 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 117, S 8, H TF 50627, I/A 1 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-38