BRITO RODRIGUEZ ANA BELEN
Informe ejecutivo de BRITO RODRIGUEZ ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRITO RODRIGUEZ ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHAPA Y PINTURA BEBRICARS SL | Administrador Unico | 17/12/2010 |
VINCULACIONES DE BRITO RODRIGUEZ ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRITO RODRIGUEZ ANA BELEN
Empresa: RINCON TURISTICO LAS NUBES SL
Administrador Unico
- Brito Rodriguez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 118, S 8, H TF 50627, I/A 2 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Empresa: RINCON TURISTICO LAS NUBES SL
Administrador Unico
- Brito Rodriguez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 117, S 8, H TF 50627, I/A 1 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-38
Empresa: RINCON TURISTICO LAS NUBES SL
Socio Único
- Brito Rodriguez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 117, S 8, H TF 50627, I/A 1 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-38
Empresa: CHAPA Y PINTURA BEBRICARS SL
Administrador Unico
- Brito Rodriguez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 15, S 8, H TF 48071, I/A 1 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-38
Información de BRITO RODRIGUEZ ANA BELEN
Mostramos los datos de BRITO RODRIGUEZ ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRITO RODRIGUEZ ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos