RILSON XXI INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 177
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social RILSON XXI INMUEBLES SL
CIF B63144158
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Benet Ferran Josep Maria
VINCULACIONES DE RILSON XXI INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RILSON XXI INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abans Iglesias Eva | Apoderado Mancomunado | 22/01/2020 | 24/07/2024 |
Adrian Kirpal | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2020 | 24/07/2024 |
Anglada Dordal Carme | Apoderado Mancomunado | 22/01/2020 | 24/07/2024 |
Anguera Armengol Laura | Apoderado Mancomunado | 22/01/2020 | 24/07/2024 |
Bas Lostao Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2024 | |
Benet Ferran Jose Maria | Apoderado | 24/07/2024 | |
Benet Ferran Josep Maria | Administrador Unico | 12/02/2024 | 24/07/2024 |
Benet Ferran Josep Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2020 | 24/07/2024 |
Cardenal Carro Miguel | Apoderado Mancomunado | 06/04/2021 | 24/07/2024 |
DASPI GESTIO SL | Consejero | 28/01/2013 | 24/07/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RILSON XXI INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 266962, I/A 21 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Apoderado Mancomunado
- Abans Iglesias Eva
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Rodriguez Antonio
- Fernandez Tallon Mari Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Jose Nicolas D'amato
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Soler Cantalosella Jordi
- Via Melich Alberto
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 266962, I/A 21 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
- DEPOSITADO EL ANUNCIO QUE INFORMA A SOCIOS, ACREEDORES Y REPRESENTANTES DE TRABAJADORES, O, EN SU CASO, A TRABAJADORES DE QUE PUEDEN PRESENTAR A LA SOCIEDAD, A MAS TARDAR 5 DIAS LABORABLES ANTES DE LA FECHA DE LA JUNTA GENERAL, OBSERVACIONE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37307 , F 200, S 8, H B 266962, I/A 20 N (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37307 , F 200, S 8, H B 266962, I/A 20 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37307 , F 200, S 8, H B 266962, I/A 19 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37307 , F 200, S 8, H B 266962, I/A 19 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37164 , F 170, S 8, H B 266962, I/A 16 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37164 , F 169, S 8, H B 266962, I/A 15 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37164 , F 167, S 8, H B 266962, I/A 14 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37164 , F 165, S 8, H B 266962, I/A 13 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-08