BAS LOSTAO PABLO
Informe ejecutivo de BAS LOSTAO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 46
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE BAS LOSTAO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRONTERA SUR PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL | Apoderado | 09/09/2024 | |
K 2.000 SA | Apoderado | 18/04/2023 | |
HOSTOIL PRODUKZIOAK SL | Apoderado | 17/04/2023 | |
MEDIAPRO CLOUD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/04/2023 | |
MEDIAPRO ESPAIS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2023 | |
MEDIAPRO FORMACION Y ESTUDIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2023 | |
MEDIAPRO CINE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2023 | |
EL TERRAT GESTIONES XXI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2023 | |
MEDIAPRO INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2023 | |
TERCER CAMERINO SL | Apoderado Mancomunado | 13/04/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAS LOSTAO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAS LOSTAO PABLO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829129, I/A 2 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: WORLD DUTY FREE GROUP SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amador Lopez De Lacalle Rocio
- Andrades Yunta Eugenio Miguel
- Bas Lostao Pablo
- Bas Lostao Pablo
- Bas Lostao Pablo
- Castro Benitez Pedro
- Castro Benitez Pedro
- Diaz Merediz Hevia Alfonso
- Diaz Merediz Hevia Alfonso
- Garcia Caro Fernando
- Gomez Pineda Pablo
- Lopez-monis Gallego Monica
- Lucena Rodriguez Francisco
- Martinez Suarez Miguel Angel
- Montero Tallon Daniel
- Nadal Rubio Fernando
- Perez Peña Del Llano Fernando
- Vallejo Andrea Cristina
- Vallejo Andrea Cristina
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aguilar Blasco Jaime Luis
- Aguilar Blasco Jaime Luis
- Andrades Yunta Eugenio Miguel
- Berbel Velasco Susana
- Bret Escales Jordi
- Bret Escales Jordi
- Calderon Diez Juan Norberto
- Capo Cucherat Jaime
- Castro Benitez Pedro Jose
- Diaz Merediz Hevia Alfonso
- Felany Bender Catalina
- Figueras Carreras Albert
- Gallager Masso Rosa
- Garrido Yebra Miguel Angel
- Gomez Pineda Pablo
- Guasch Gutierrez Francisca
- Lacour Garcia Monica
- Luna Vidal Jose
- Mallol Muller Sophie
- Martin Corral Esperanza
- Martinez Franco Juana
- Martinez Ramon Jose Luis
- Meaurio Flamen Belen
- Mellado Lareu Marisol
- Perez Caparros Lidia
- Perrino Guimaraens Maria
- Quintero Cortes Jorge
- Ruiz Cobes Juan Emilio
- Ruiz Gimeno Ana Maria
- Valero Balbaneda Pilar
- Villacañas Lucini Reyes
- Villacañas Lucini Reyes
Apoderado
- Aguilar Blasco Jaime Luis
- Aguilar Blasco Jaime Luis
- Aranda Perpiña Sergi
- Bas Lostao Pablo
- Berbel Velasco Susana
- Berbel Velasco Susana
- Bret Escales Jordi
- Bret Escales Jordi
- Calderon Diez Juan Norberto
- Calderon Diez Juan Norberto
- Carolyne Tebbut Denise
- Castillo Lopez Carmen
- Castro Benitez Pedro
- Comas Oliver Antonia
- Diaz Merediz Hevia Alfonso
- Elorduy Dominguez De Vidaurreta Cristina
- Felany Bender Catalina
- Figueras Carreras Albert
- Gallagher Masso Rosa
- Garcia Suarez Covadonga
- Gomez Armero Rosa Maria
- Gomez Jimenez Pilar
- Gomez Navarro Navarrete Javier
- Gomez Navarro Navarrete Javier
- Gomez Pineda Pablo
- Gomez Pineda Pablo
- Gomez Pineda Pablo
- Guasch Gutierrez Francisca
- Guasch Gutierrez Francisca
- Hurtado Cazallas Silvia
- Lacour Garcia Monica
- Lafulla Mateo Felix
- Lafulla Mateo Felix
- Lafulla Mateo Felix
- Lucena Rodriguez Francisco
- Luna Vidal Jose
- Luna Vidal Jose
- Mallol Muller Sophie
- Marfil Sanchez Rafael
- Martin Serrano Maria Concepcion
- Martinez Lopez Dolores
- Martinez Suarez Miguel Angel
- Meaurio Flamen Belen
- Mellado Lareu Marisol
- Molina Bolivar M. Andeles
- Montero Tallon Daniel
- Montesdeoca Casado Angeles
- Muro Fernandez Tomas
- Olivera Masso Pablo
- Palencia Saucedo Jose Maria
- Palencia Saucedo Jose Maria
- Perrino Guimaraens Maria
- Perrino Guimaraens Maria
- Quintana Martin Maria Paz
- Quintero Cortes Jorge
- Quintero Cortes Jorge
- Ramon Martinez Jose Luis
- Ramon Martinez Jose Luis
- Rodriguez Caro Merino Jose Manuel
- Rodriguez Dueñas Jose
- Rojas Vazquez Noelia Isabel
- Rovira Jareño Silvia
- Ruiz Cobez Juan Emilio
- Ruiz Coves Juan Emilio
- Ruiz De Pablo Angel
- Ruiz Franco Marta
- Ruiz Gimeno Ana Maria
- Ruiz Gimeno Ana Maria
- Sanchez Mori Victor
- Sarro Cuadrado Julian
- Sexto Lopez Noelia
- Simon Guerra Antonio
- Vallejo Andrea Cristina
- Villacañas Lucini Reyes
- Villacañas Lucini Reyes
- Zarza Garcia Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 365571, I/A 105 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: RILSON XXI INMUEBLES SL
Apoderado Mancomunado
- Abans Iglesias Eva
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Rodriguez Antonio
- Fernandez Tallon Mari Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Jose Nicolas D'amato
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Soler Cantalosella Jordi
- Via Melich Alberto
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adrian Kirpal
- Bas Lostao Pablo
- Benet Ferran Josep Maria
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 266962, I/A 21 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: GRUP MEDIAPRO SA
Apoderado Mancomunado
- Abans Iglesias Eva
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Rodriguez Antonio
- Fernandez Tallon Mari Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Jose Nicolas D'amato
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Soler Cantalosella Jordi
- Via Melich Alberto
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adrian Kirpal
- Bas Lostao Pablo
- Benet Ferran Josep Maria
- Roures Llop Jaume
- Roures Llop Jaume
Apoderado Solidario
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48564 , F 204, S 8, H B 329375, I/A 73 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-08
Empresa: K 2.000 SA
Apoderado
- Bas Lostao Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3783 , F 122, S 8, H BI 4206,A , I/ 87 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-48
Empresa: HOSTOIL PRODUKZIOAK SL
Apoderado
- Bas Lostao Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4687 , F 215, S 8, H BI 46153, I/A 22 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-48
Empresa: PJ ESPAÑA PIZZERIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bas Lostao Pablo
Apoderado Solidario
Apoderado
- Asensio Garulo Maria Aranzazu
- Barrio Gil Juan Pedro
- Bas Lostao Pablo
- Bas Lostao Pablo
- Chicharro Abad David Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44155 , F 224, S 8, H M 606008, I/A 75 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Empresa: MEDIAPRO CLOUD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bas Lostao Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45957 , F 70, S 8, H B 486351, I/A 25 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Empresa: MEDIAPRO FORMACION Y ESTUDIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bas Lostao Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48345 , F 96, S 8, H B 580865, I/A 4 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Empresa: MEDIAPRO ESPAIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bas Lostao Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47769 , F 164, S 8, H B 561764, I/A 6 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
VER MAS ACTOS
Información de BAS LOSTAO PABLO
Mostramos los datos de BAS LOSTAO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAS LOSTAO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos