RIGABERT-VIVAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Aragon, 17
Código Postal 22500
Municipio Binéfar
Provincia Huesca
Razón Social RIGABERT-VIVAS SL
CIF B22211783
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RIGABERT-VIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIGABERT-VIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rigabert Vivas David | Liquidador Solidario | 13/07/2017 | 21/12/2017 |
Rigabert Vivas Isabel | Liquidador Solidario | 13/07/2017 | 21/12/2017 |
Rigabert Vivas David | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 13/07/2017 |
Rigabert Vivas Isabel | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 13/07/2017 |
Rigabert Yanguas Marino | Administrador Unico | 17/01/2011 |
ACTOS BORME DE RIGABERT-VIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 5 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-22
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIGABERT-VIVAS SL
Nif:B22211783
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nº3 DE HUESCA
Número:3
Juez / Ponente:MARIA ANGELES PERIZ PERIZ
Fecha de Resolución:11/09/2017
Número Procedimiento Concursal:290/2017
Datos Registrales:
Tomo:
365
Libro:
198
Folio:
71
Hoja:
8-4436
Inscripción:
5
Fecha Inscripción21/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Huesca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 5 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-22
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIGABERT-VIVAS SL
Nif:B22211783
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nº3 DE HUESCA
Número:3
Juez / Ponente:MARIA ANGELES PERIZ PERIZ
Fecha de Resolución:11/09/2017
Número Procedimiento Concursal:290/2017
Datos Registrales:
Tomo:
365
Libro:
198
Folio:
71
Hoja:
8-4436
Inscripción:
5
Fecha Inscripción21/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Huesca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 5 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 4 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-22
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 4 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 4 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-22
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 3 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 3 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 3 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-22
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-237-22