RIGABERT VIVAS ISABEL
Informe ejecutivo de RIGABERT VIVAS ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIGABERT VIVAS ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIGABERT-VIVAS SL | Liquidador Solidario | 13/07/2017 | 21/12/2017 |
RIGABERT-VIVAS SL | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 13/07/2017 |
VINCULACIONES DE RIGABERT VIVAS ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIGABERT VIVAS ISABEL
Empresa: RIGABERT-VIVAS SL
Liquidador Solidario
- Rigabert Vivas David
- Rigabert Vivas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 4 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-22
Empresa: RIGABERT-VIVAS SL
Administrador Solidario
- Rigabert Vivas David
- Rigabert Vivas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 4 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-22
Empresa: RIGABERT-VIVAS SL
Administrador Solidario
- Rigabert Vivas David
- Rigabert Vivas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 71, S 8, H HU 4436, I/A 3 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-22
Información de RIGABERT VIVAS ISABEL
Mostramos los datos de RIGABERT VIVAS ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIGABERT VIVAS ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos