REY DE LA ROJA Y GOMEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Europa, 28
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social REY DE LA ROJA Y GOMEZ SL
CIF B82077603
Capital Social 271054.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REY DE LA ROJA Y GOMEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REY DE LA ROJA Y GOMEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rey Fuentes Estrella | Apoderado | 07/06/2010 | 10/12/2020 |
Rey Fuentes Montserrat | Administrador Unico | 02/06/2010 | 10/12/2020 |
Rey Fuentes Montserrat | Liquidador | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
Rey Fuentes Gonzalo | Administrador Solidario | 02/06/2010 |
ACTOS BORME DE REY DE LA ROJA Y GOMEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 158, S 8, H M 215050, I/A 8 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 158, S 8, H M 215050, I/A 8 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 158, S 8, H M 215050, I/A 8 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 158, S 8, H M 215050, I/A 8 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-28
- RECTIFICACION EN CUANTO A LA CIFRA DE CAPITAL REDUCIDO QUE ASCENDIO A 131.950 EUROS, RENUMERACION DE LA PARTICIPACIONESSOCIALES Y MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUEDANDO UN CAPITAL RESULTANTE DE 264.054 EUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 157, S 8, H M 215050, I/A 7 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 156, S 8, H M 215050, I/A 6 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
- AVDA DE EUROPA 28 Ptl.1 1 C (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 155, S 8, H M 215050, I/A 5 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 155, S 8, H M 215050, I/A 5 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
Capital Anterior: | 396.004,00 | Euros |
Disminución de capital | 124.950,00 | Euros |
Capital Actual: | 271.054,00 | Euros |
Porcentaje: | 31,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 155, S 8, H M 215050, I/A 5 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28