REY FUENTES MONTSERRAT
Informe ejecutivo de REY FUENTES MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REY FUENTES MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REY DE LA ROJA Y GOMEZ SL | Administrador Unico | 02/06/2010 | 10/12/2020 |
REY DE LA ROJA Y GOMEZ SL | Liquidador | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
IMOPAC SA | Apoderado | 22/02/2017 | |
IMOPAC SA | Administrador Solidario | 16/07/2010 |
VINCULACIONES DE REY FUENTES MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY FUENTES MONTSERRAT
Empresa: REY DE LA ROJA Y GOMEZ SL
Liquidador
- Rey Fuentes Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 158, S 8, H M 215050, I/A 8 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: REY DE LA ROJA Y GOMEZ SL
Administrador Unico
- Rey Fuentes Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 158, S 8, H M 215050, I/A 8 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: IMOPAC SA
Apoderado
- Rey Fuentes Montserrat
- Rey Fuentes Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19152 , F 174, S 8, H M 91122, I/A 26 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
Empresa: IMOPAC SA
Administrador Solidario
- Rey Fuentes Gonzalo
- Rey Fuentes Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19152 , F 169, S 8, H M 91122, I/A 20 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Empresa: REY DE LA ROJA Y GOMEZ SL
Administrador Unico
- Rey Fuentes Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13275 , F 155, S 8, H M 215050, I/A 5 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
Información de REY FUENTES MONTSERRAT
Mostramos los datos de REY FUENTES MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY FUENTES MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos