RESTAURANTE PIZZERIA VALENTINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bailen, 12
Código Postal 03001
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social RESTAURANTE PIZZERIA VALENTINE SL
CIF B53303277
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Velasco Maria Jesus
VINCULACIONES DE RESTAURANTE PIZZERIA VALENTINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESTAURANTE PIZZERIA VALENTINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Velasco Maria Jesus | Socio Unico | 07/10/2019 | 21/01/2021 |
Lopez Velasco Maria Jesus | Administrador Unico | 07/10/2019 | 21/01/2021 |
Lopez Velasco Maria Jesus | Liquidador | 21/01/2021 | 21/01/2021 |
Jimenez Paris Jose Luis | Administrador Solidario | 07/10/2019 | |
Lopez Velasco Jose Manuel | Administrador Solidario | 07/10/2019 |
ACTOS BORME DE RESTAURANTE PIZZERIA VALENTINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 129, S 8, H A 49151, I/A 5 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 129, S 8, H A 49151, I/A 5 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 129, S 8, H A 49151, I/A 5 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 129, S 8, H A 49151, I/A 5 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 129, S 8, H A 49151, I/A 4 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 129, S 8, H A 49151, I/A 4 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 129, S 8, H A 49151, I/A 4 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 129, S 8, H A 49151, I/A 4 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-161-03