JIMENEZ PARIS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de JIMENEZ PARIS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JIMENEZ PARIS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE PIZZERIA EL GADITANO SL | Administrador Solidario | 21/02/2013 | 10/10/2019 |
RESTAURANTE PIZZERIA VALENTINE SL | Administrador Solidario | 07/10/2019 | |
RESTAURANTE LOPEZ Y JIMENEZ SL | Administrador Solidario | 02/02/2018 | |
J.M. MONTEIL SL | Administrador Solidario | 09/12/2014 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ PARIS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ PARIS JOSE LUIS
Empresa: RESTAURANTE PIZZERIA EL GADITANO SL
Administrador Solidario
- Jimenez Paris Jose Luis
- Lopez Velasco Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 195, S 8, H A 133646, I/A 2 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-03
Empresa: RESTAURANTE PIZZERIA VALENTINE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Paris Jose Luis
- Lopez Velasco Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 129, S 8, H A 49151, I/A 4 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-03
Empresa: RESTAURANTE LOPEZ Y JIMENEZ SL
Administrador Solidario
- Jimenez Paris Jose Luis
- Lopez Velasco Jose Manuel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2700 , F 137, S 8, H A 79226, I/A 4 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-03
Empresa: J.M. MONTEIL SL
Administrador Solidario
- Jimenez Paris Jose Luis
- Lopez Velasco Jose Manuel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 144, S 8, H A 25089, I/A 8 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-03
Empresa: RESTAURANTE PIZZERIA EL GADITANO SL
Administrador Solidario
- Jimenez Paris Jose Luis
- Lopez Velasco Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 194, S 8, H A 133646, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-03
Información de JIMENEZ PARIS JOSE LUIS
Mostramos los datos de JIMENEZ PARIS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ PARIS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos