RESIDENCIAS SOLYVIDA CIFUENTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Joaquin Costa, 2
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAS SOLYVIDA CIFUENTES SL
CIF B19231612
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Fecha de Constitución 20/12/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario VITALIA PLUS SA
VINCULACIONES DE RESIDENCIAS SOLYVIDA CIFUENTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAS SOLYVIDA CIFUENTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cosculluela Salinas Jose Maria | Administrador Unico | 19/11/2015 | 26/12/2019 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 15/02/2016 | 26/12/2019 |
VITALIA PLUS SA | Socio Unico | 11/02/2016 | 26/12/2019 |
NER AUDITORES SL | Auditor | 25/01/2011 | 15/02/2016 |
Mateos Palomo Maria De Los Angeles | Administrador Solidario | 19/11/2015 | |
Alonso Blanco Florencio | Administrador Solidario | 20/12/2011 | |
Mateos De Pedraza Jose | Administrador Solidario | 21/11/2008 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAS SOLYVIDA CIFUENTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4421 , F 93, S 8, H Z 65876, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4421 , F 93, S 8, H Z 65876, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4421 , F 93, S 8, H Z 65876, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
- C/ JOAQUIN COSTA 2 4º - DERECHA (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4421 , F 93, S 8, H Z 65876, I/A 2 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 66, S 8, H GU 5494, I/A 12 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-19
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 128, S 8, H GU 5494, I/A 11 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-19
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 128, S 8, H GU 5494, I/A 11 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-19
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 128, S 8, H GU 5494, I/A 10 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-19
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 128, S 8, H GU 5494, I/A 9 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 128, S 8, H GU 5494, I/A 9 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-19